PaedDr. IVA BÁNSKÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.03.2022 |
Adresa: |
11800, 21694249, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Tomášská, 24, 8 |
|
MUDr. KAROLÍNA DRBALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.03.2022 |
Adresa: |
16200, 22281878, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Na okraji, 225, 52 |
|
PaedDr. IVA BÁNSKÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.03.2022 |
Adresa: |
11800, 21694249, Praha, Malá Strana, Tomášská, 24, 8, Tomášská 24/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
MUDr. KAROLÍNA DRBALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.03.2022 |
Adresa: |
16200, 22281878, Praha, Veleslavín, Na okraji, 225, 52, Na okraji 225/52, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Mulcaire Enterprises, s.r.o. v likvidaci
27429318 |
Neaktivní
od 13.09.2019
|
člen výboru |
10.02.2019 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
Mulcaire Enterprises, s.r.o. v likvidaci
27429318 |
Neaktivní
od 13.09.2019
|
člen výboru |
10.02.2019 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mulcaire Enterprises, s.r.o.
27429318 |
Neaktivní
od 10.02.2019
|
člen výboru |
15.12.2018 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
Mulcaire Enterprises, s.r.o.
27429318 |
Neaktivní
od 10.02.2019
|
člen výboru |
15.12.2018 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mulcaire Enterprises, s.r.o.
27429318 |
Neaktivní
od 15.12.2018
|
člen výboru |
16.02.2017 |
Adresa: |
11800, 21694257, Praha 1, Malá Strana, Tomášská, 25 |
|
PaedDr. IVA BÁNSKÁ
|
Neaktivní
od 17.03.2022
|
předseda výboru |
16.02.2017 |
Adresa: |
11800, 21694249, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Tomášská, 24, 8 |
|
Mulcaire Enterprises, s.r.o.
27429318 |
Neaktivní
od 15.12.2018
|
člen výboru |
16.02.2017 |
Adresa: |
11800, 21694257, Praha, Malá Strana, Tomášská, 25, 6, Tomášská 25/6, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
PaedDr. IVA BÁNSKÁ
|
Neaktivní
od 17.03.2022
|
předseda výboru |
16.02.2017 |
Adresa: |
11800, 21694249, Praha, Malá Strana, Tomášská, 24, 8, Tomášská 24/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Mulcaire Enterprises, s.r.o.
27429318 |
Neaktivní
od 16.02.2017
|
člen výboru |
14.08.2014 |
Adresa: |
11800, 21694257, Praha 1, Malá Strana, Tomášská, 25 |
|
Mulcaire Enterprises, s.r.o.
27429318 |
Neaktivní
od 16.02.2017
|
člen výboru |
14.08.2014 |
Adresa: |
11800, 21694257, Praha, Malá Strana, Tomášská, 25, 6, Tomášská 25/6, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
HANA CURRAN
|
Neaktivní
od 16.02.2017
|
člen výboru |
02.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21703001, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 211, 6 |
|
HANA CURRAN
|
Neaktivní
od 16.02.2017
|
člen výboru |
02.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21703001, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 211, 6, Vojtěšská 211/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. arch. Jiří Hanzlík
|
Neaktivní
od 19.10.2012
|
člen výboru |
19.10.2012 |
Adresa: |
11800, 21696047, Praha 1, Malá Strana, Zámecké schody, 190/10 |
|
Mulcaire Enterprises, s.r.o.
27429318 |
Neaktivní
od 14.08.2014
|
člen výboru |
19.10.2012 |
Adresa: |
11800, Praha 1, Malá Strana, Tomášská, 25, 6 |
|
Mulcaire Enterprises, s.r.o.
27429318 |
Neaktivní
od 14.08.2014
|
člen výboru |
19.10.2012 |
Adresa: |
11800, 21694257, Praha, Malá Strana, Tomášská, 25, 6, Tomášská 25/6, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. arch. Jiří Hanzlík
|
Neaktivní
od 19.10.2012
|
člen výboru |
19.10.2012 |
Adresa: |
11800, 21696047, Praha, Malá Strana, Zámecké schody, 190, 10, Zámecké schody 190/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ivo Konečný
|
Neaktivní
od 02.11.2013
|
člen výboru |
28.03.2012 |
Adresa: |
11800, 21694257, Praha 1, Malá Strana, Tomášská, 25, 6 |
|
PaedDr. Iva Bánská
|
Neaktivní
od 16.02.2017
|
předseda výboru |
28.03.2012 |
Adresa: |
11800, 21694249, Praha 1, Malá Strana, Tomášská, 24, 8 |
|
Ivo Konečný
|
Neaktivní
od 02.11.2013
|
člen výboru |
28.03.2012 |
Adresa: |
11800, 21694257, Praha, Malá Strana, Tomášská, 25, 6, Tomášská 25/6, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
PaedDr. IVA BÁNSKÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2017
|
předseda výboru |
28.03.2012 |
Adresa: |
11800, 21694249, Praha, Malá Strana, Tomášská, 24, 8, Tomášská 24/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
PaedDr. Iva Bánská
|
Neaktivní
od 28.03.2012
|
člen výboru |
01.03.2012 |
Adresa: |
11800, 21694249, Praha 1, Malá Strana, Tomášská, 24, 8 |
|
RNDr. Zdeněk Ondříček
|
Neaktivní
od 28.03.2012
|
předseda výboru |
01.03.2012 |
Adresa: |
11800, 21694249, Praha 1, Malá Strana, Tomášská, 24, 8 |
|
PaedDr. IVA BÁNSKÁ
|
Neaktivní
od 28.03.2012
|
člen výboru |
01.03.2012 |
Adresa: |
11800, 21694249, Praha, Malá Strana, Tomášská, 24, 8, Tomášská 24/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
RNDr. Zdeněk Ondříček
|
Neaktivní
od 28.03.2012
|
předseda výboru |
01.03.2012 |
Adresa: |
11800, 21694249, Praha, Malá Strana, Tomášská, 24, 8, Tomášská 24/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
RNDr. Zdeněk Ondříček
|
Neaktivní
od 01.03.2012
|
předseda výboru |
05.06.2007 |
Adresa: |
11800, 21694249, Praha 1, Malá Strana, Tomášská, 24/8 |
|
PaeDr. Iva Bánská
|
Neaktivní
od 01.03.2012
|
člen výboru |
05.06.2007 |
Adresa: |
11800, 21694249, Praha 1, Malá Strana, Tomášská, 24/8 |
|
Ing. arch. Jiří Hanzlík
|
Neaktivní
od 19.10.2012
|
člen výboru |
05.06.2007 |
Adresa: |
11800, 21696047, Praha 1, Malá Strana, Zámecké schody, 190/10 |
|
PaeDr. Iva Bánská
|
Neaktivní
od 01.03.2012
|
člen výboru |
05.06.2007 |
Adresa: |
11800, 21694249, Praha, Malá Strana, Tomášská, 24, 8, Tomášská 24/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
RNDr. Zdeněk Ondříček
|
Neaktivní
od 01.03.2012
|
předseda výboru |
05.06.2007 |
Adresa: |
11800, 21694249, Praha, Malá Strana, Tomášská, 24, 8, Tomášská 24/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. arch. Jiří Hanzlík
|
Neaktivní
od 19.10.2012
|
člen výboru |
05.06.2007 |
Adresa: |
11800, 21696047, Praha, Malá Strana, Zámecké schody, 190, 10, Zámecké schody 190/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|