Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.07.2022 |
Adresa: |
10000, 76081796, Praha, Vršovice, Altajská, 1568, 4 |
|
Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.07.2022 |
Adresa: |
10000, 76081796, Praha, Vršovice, Altajská, 1568, 4, Altajská 1568/4, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
SEWERYN ALEKSANDER DABROWSKI
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2021 |
Adresa: |
60461, Poznań, Ul. Haliny Poświatowskiej |
|
SEWERYN ALEKSANDER DABROWSKI
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2021 |
Adresa: |
Poznań, Ul. Haliny Poświatowskiej, 60461, Ul. Haliny Poświatowskiej, 60461 Poznań, Polsko |
|
Ing. PAVEL FRNOCH
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2019 |
Adresa: |
10000, 22612408, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na výhledech, 1111, 11 |
|
Ing. PAVEL FRNOCH
|
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2019 |
Adresa: |
10000, 22612408, Praha, Strašnice, Na výhledech, 1111, 11, Na výhledech 1111/11, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
OLINDO SHEHU
|
Neaktivní
od 23.02.2021
|
jednatel |
02.12.2020 |
Adresa: |
12000, 27585051, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Italská, 2564, 57 |
|
OLINDO SHEHU
|
Neaktivní
od 23.02.2021
|
jednatel |
02.12.2020 |
Adresa: |
12000, 27585051, Praha, Vinohrady, Italská, 2564, 57, Italská 2564/57, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. DIANA RÁDL ROGEROVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
jednatel |
18.01.2017 |
Adresa: |
14900, 25846469, Hlavní město Praha, Praha, Šeberov, Gočárova, 847 |
|
Ing. DIANA RÁDL ROGEROVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
jednatel |
18.01.2017 |
Adresa: |
14900, 25846469, Praha, Šeberov, Gočárova, 847, Gočárova 847, Šeberov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. JOSEF KOTRBA
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
jednatel |
20.11.2016 |
Adresa: |
14700, 21812926, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Jasná I, 1580, 12 |
|
Ing. Josef Kotrba
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
jednatel |
20.11.2016 |
Adresa: |
14700, 21812926, Praha, Braník, Jasná I, 1580, 12, Jasná I 1580/12, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Jan Stehlík
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
jednatel |
17.01.2012 |
Adresa: |
25101, 27212220, Říčany, Melantrichova, 2245, 1 |
|
Ing. Jan Stehlík
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
jednatel |
17.01.2012 |
Adresa: |
25101, 27212220, Praha-východ, Říčany, Říčany, Melantrichova, 2245, 1, Melantrichova 2245/1, 25101 Říčany |
|
Ing. Josef Kotrba
|
Neaktivní
od 20.11.2016
|
jednatel |
08.10.2010 |
Adresa: |
14700, 21812926, Praha 4, Braník, Jasná I, 1580, 12 |
|
Ing. Josef Kotrba
|
Neaktivní
od 20.11.2016
|
jednatel |
08.10.2010 |
Adresa: |
14700, 21812926, Praha, Braník, Jasná I, 1580, 12, Jasná I 1580/12, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Michal Petrman
|
Neaktivní
od 08.10.2010
|
jednatel |
19.08.2009 |
Adresa: |
16900, Praha 6, Břevnov, Šermířská, 2378/5a |
|
Ing. Michal Petrman
|
Neaktivní
od 08.10.2010
|
jednatel |
19.08.2009 |
Adresa: |
16900, 25763016, Praha, Břevnov, Šermířská, 2378, 5a, Šermířská 2378/5a, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Michal Petrman
|
Neaktivní
od 19.08.2009
|
jednatel |
16.05.2007 |
Adresa: |
16000, 25371452, Praha 6, Irská, 796/1 |
|
Ing. Martin Buranský
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
16.05.2007 |
Adresa: |
25722, 2980886, Čerčany, Brigádníků, 46 |
|
Gerard Patrick Murray
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
jednatel |
16.05.2007 |
Adresa: |
12000, 25452291, Praha 2, Koperníkova, 2539/6A |
|
Ing. Michal Petrman
|
Neaktivní
od 19.08.2009
|
jednatel |
16.05.2007 |
Adresa: |
16000, 25371452, Praha, Vokovice, Irská, 796, 1, Irská 796/1, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Martin Buranský
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
16.05.2007 |
Adresa: |
25722, 2980886, Benešov, Čerčany, Vysoká Lhota, Brigádníků, 46, Brigádníků 46, Vysoká Lhota, 25722 Čerčany |
|
GERARD PATRICK MURRAY
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
jednatel |
16.05.2007 |
Adresa: |
12000, 25452291, Praha, Vinohrady, Koperníkova, 2539, 6a, Koperníkova 2539/6a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|