ALEŠ VÁŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2018 |
Adresa: |
46601, 12188018, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí, 3100, 19 |
|
ALEŠ VÁŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2018 |
Adresa: |
46601, 12188018, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí, 3100, 19, Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
ALEŠ VÁŇA
|
Neaktivní
od 22.02.2018
|
jednatel |
17.02.2014 |
Adresa: |
46601, 12173193, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 1289, 9 |
|
ALEŠ VÁŇA
|
Neaktivní
od 22.02.2018
|
jednatel |
17.02.2014 |
Adresa: |
46601, 12173193, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 1289, 9, Revoluční 1289/9, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Jaroslav Bláha
|
Neaktivní
od 17.02.2014
|
jednatel |
24.08.2009 |
Adresa: |
15000, 22074562, Praha 5, Smíchov, Nádražní, 30/19 |
|
Jaroslav Bláha
|
Neaktivní
od 17.02.2014
|
jednatel |
24.08.2009 |
Adresa: |
15000, 22074562, Praha, Smíchov, Nádražní, 30, 19, Nádražní 30/19, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Martin Klouda
|
Neaktivní
od 24.08.2009
|
jednatel |
11.06.2007 |
Adresa: |
16500, Praha 6, Sídlištní, 245/18H |
|
Martin Klouda
|
Neaktivní
od 24.08.2009
|
jednatel |
11.06.2007 |
Adresa: |
16500, 25489518, Praha, Lysolaje, Sídlištní, 245, 18h, Sídlištní 245/18h, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 11.06.2007
|
jednatel |
23.05.2007 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha 4, Kloboukova, 2226/28 |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 11.06.2007
|
jednatel |
23.05.2007 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha, Chodov, Kloboukova, 2226, 28, Kloboukova 2226/28, Chodov, 14800 Praha 4 |
|