Ing. ALEŠ MINX
|
Aktivní
|
jednatel |
15.02.2014 |
Adresa: |
16200, 25333852, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Nad hradním vodojemem, 1083, 43 |
|
Ing. ALEŠ MINX
|
Aktivní
|
jednatel |
15.02.2014 |
Adresa: |
16200, 25333852, Praha, Střešovice, Nad hradním vodojemem, 1083, 43, Nad hradním vodojemem 1083/43, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Ing. ALEŠ MINX
|
Neaktivní
od 15.02.2014
|
jednatel |
27.03.2012 |
Adresa: |
16200, 25333852, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Nad hradním vodojemem, 1083, 43 |
|
Ing. ALEŠ MINX
|
Neaktivní
od 15.02.2014
|
jednatel |
27.03.2012 |
Adresa: |
16200, 25333852, Praha, Střešovice, Nad hradním vodojemem, 1083, 43, Nad hradním vodojemem 1083/43, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Aleš Minx
|
Neaktivní
od 27.03.2012
|
jednatel |
27.07.2009 |
Adresa: |
15900, 25125117, Praha 5, Na hvězdárně, 429/28 |
|
Ing. Aleš Minx
|
Neaktivní
od 27.03.2012
|
jednatel |
27.07.2009 |
Adresa: |
15900, 25125117, Praha, Velká Chuchle, Na hvězdárně, 429, 28, Na hvězdárně 429/28, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Ing. Aleš Minx
|
Neaktivní
od 27.07.2009
|
jednatel |
08.07.2009 |
Adresa: |
Haag, Brugsesstraat 33, 2587 XP |
|
Ing. Tomáš Krones
|
Neaktivní
od 08.07.2009
|
jednatel |
22.01.2009 |
Adresa: |
14800, Praha 4, K zeleným domkům, 1267/30A |
|
Ing. Tomáš Krones
|
Neaktivní
od 08.07.2009
|
jednatel |
22.01.2009 |
Adresa: |
1267/30A, Praha 4, K zeleným domkům, 14800, K zeleným domkům 1267/30A, 14800 Praha 4, Česká republika |
|
Ing. arch. Martin Řežábek
|
Neaktivní
od 22.01.2009
|
jednatel |
15.01.2008 |
Adresa: |
17000, 22300881, Praha 7, Dukelských hrdinů, 30 |
|
Ing. arch. Martin Řežábek
|
Neaktivní
od 22.01.2009
|
jednatel |
15.01.2008 |
Adresa: |
17000, 22300881, Praha, Holešovice, Dukelských hrdinů, 573, 30, Dukelských hrdinů 573/30, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Tomáš Krones
|
Neaktivní
od 15.01.2008
|
jednatel |
09.07.2007 |
Adresa: |
14800, Praha 4, K zeleným domkům, 1267/36a |
|
Ing. Tomáš Krones
|
Neaktivní
od 15.01.2008
|
jednatel |
09.07.2007 |
Adresa: |
1267/36a, Praha 4, K zeleným domkům, 14800, K zeleným domkům 1267/36a, 14800 Praha 4, Česká republika |
|
JUDr. Tomáš Prokopec
|
Neaktivní
od 09.07.2007
|
jednatel |
04.06.2007 |
Adresa: |
13000, Praha, Praha 4, Jeseniova, 196 |
|
JUDr. TOMÁŠ PROKOPEC
|
Neaktivní
od 09.07.2007
|
jednatel |
04.06.2007 |
Adresa: |
13000, 21782415, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1463, 196, Jeseniova 1463/196, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|