KSENIA RAMISVILI
|
Aktivní
|
jednatel |
08.09.2022 |
Adresa: |
13000, 21776687, Praha, Žižkov, Řehořova, 959, 11 |
|
SVETLANA OVSYANNIKOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2017 |
Adresa: |
15000, 27858294, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Švédská, 1010, 15 |
|
IGOR OVSYANNIKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2017 |
Adresa: |
15000, 27858294, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Švédská, 1010, 15 |
|
KSENIA RAMISVILI
|
Neaktivní
od 13.12.2023
|
jednatel |
06.10.2023 |
Adresa: |
15000, 27858294, Praha, Smíchov, Švédská, 1010, 15, Švédská 1010/15, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
KSENIA RAMISVILI
|
Neaktivní
od 06.10.2023
|
jednatel |
08.09.2022 |
Adresa: |
13000, 21776687, Praha, Žižkov, Řehořova, 959, 11, Řehořova 959/11, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
KSENIA RAMISVILI
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
jednatel |
18.07.2020 |
Adresa: |
10600, 22679341, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Záběhlická, 1915, 16 |
|
KSENIA RAMISVILI
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
jednatel |
18.07.2020 |
Adresa: |
10600, 22679341, Praha, Záběhlice, Záběhlická, 1915, 16, Záběhlická 1915/16, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
KSENIA RAMISVILI
|
Neaktivní
od 18.07.2020
|
jednatel |
09.01.2019 |
Adresa: |
15000, 76621391, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Mozartova, 3337, 14 |
|
KSENIA RAMISVILI
|
Neaktivní
od 18.07.2020
|
jednatel |
09.01.2019 |
Adresa: |
15000, 76621391, Praha, Smíchov, Mozartova, 3337, 14, Mozartova 3337/14, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
KSENIA RAMISVILI
|
Neaktivní
od 09.01.2019
|
jednatel |
20.10.2017 |
Adresa: |
13000, 28038711, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2861, 46 |
|
KSENIA RAMISVILI
|
Neaktivní
od 09.01.2019
|
jednatel |
20.10.2017 |
Adresa: |
13000, 28038711, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2861, 46, Jeseniova 2861/46, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
SVETLANA OVSYANNIKOVA
|
Neaktivní
od 13.12.2023
|
jednatel |
10.08.2017 |
Adresa: |
15000, 27858294, Praha, Smíchov, Švédská, 1010, 15, Švédská 1010/15, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
IGOR OVSYANNIKOV
|
Neaktivní
od 13.12.2023
|
jednatel |
10.08.2017 |
Adresa: |
15000, 27858294, Praha, Smíchov, Švédská, 1010, 15, Švédská 1010/15, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
KSENIA DERYABINA
|
Neaktivní
od 20.10.2017
|
jednatel |
27.05.2017 |
Adresa: |
13000, 28038711, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2861, 46 |
|
KSENIA DERYABINA
|
Neaktivní
od 20.10.2017
|
jednatel |
27.05.2017 |
Adresa: |
13000, 28038711, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2861, 46, Jeseniova 2861/46, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
KSENIA RAMIŠVILI
|
Neaktivní
od 27.05.2017
|
jednatel |
25.05.2017 |
Adresa: |
13000, 28038711, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2861, 46 |
|
SVETLANA OVSYANNIKOVA
|
Neaktivní
od 10.08.2017
|
jednatel |
25.05.2017 |
Adresa: |
10600, 27453243, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3274, 7 |
|
IGOR OVSYANNIKOV
|
Neaktivní
od 10.08.2017
|
jednatel |
25.05.2017 |
Adresa: |
10600, 27453243, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3274, 7 |
|
KSENIA RAMIŠVILI
|
Neaktivní
od 27.05.2017
|
jednatel |
25.05.2017 |
Adresa: |
13000, 28038711, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2861, 46, Jeseniova 2861/46, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
SVETLANA OVSYANNIKOVA
|
Neaktivní
od 10.08.2017
|
jednatel |
25.05.2017 |
Adresa: |
10600, 27453243, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3274, 7, Mattioliho 3274/7, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
IGOR OVSYANNIKOV
|
Neaktivní
od 10.08.2017
|
jednatel |
25.05.2017 |
Adresa: |
10600, 27453243, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3274, 7, Mattioliho 3274/7, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
KSENIA DERYABINA
|
Neaktivní
od 25.05.2017
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
13000, 28038711, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2861, 46 |
|
KSENIA DERYABINA
|
Neaktivní
od 25.05.2017
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
13000, 28038711, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2861, 46, Jeseniova 2861/46, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Igor Ovsyannikov
|
Neaktivní
od 25.05.2017
|
jednatel |
28.04.2009 |
Adresa: |
Čeljabinsk, Komsomolskij pr.56 A, byt 18 |
|
Svetlana Ovsyannikova
|
Neaktivní
od 25.05.2017
|
jednatel |
23.05.2007 |
Adresa: |
Čeljabinsk, Komsomolskij pr., 56A, byt. 18 |
|
Svetlana Ovsyannikova
|
Neaktivní
od 25.05.2017
|
jednatel |
23.05.2007 |
Adresa: |
56A, byt. 18, Čeljabinsk, Komsomolskij pr., Komsomolskij pr. 56A, byt. 18, Čeljabinsk, Rusko |
|