VLADIMÍR ŠAFAŘÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2020 |
Adresa: |
15200, 22771701, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1075, 43 |
|
VLADIMÍR ŠAFAŘÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2020 |
Adresa: |
15200, 22771701, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1075, 43, Voskovcova 1075/43, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. JIŘÍ MAZÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.09.2019 |
Adresa: |
19000, 27791688, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Ocelářská, 949, 43 |
|
Ing. JIŘÍ MAZÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.09.2019 |
Adresa: |
19000, 27791688, Praha, Vysočany, Ocelářská, 949, 43, Ocelářská 949/43, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
VLADIMÍR ŠAFAŘÍK
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
jednatel |
05.11.2016 |
Adresa: |
16900, 75071657, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Patočkova, 2472, 81a |
|
VLADIMÍR ŠAFAŘÍK
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
jednatel |
05.11.2016 |
Adresa: |
16900, 75071657, Praha, Břevnov, Patočkova, 2472, 81a, Patočkova 2472/81a, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
VLADIMÍR ŠAFAŘÍK
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
jednatel |
08.10.2015 |
Adresa: |
16400, 22762817, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Na Malé Šárce, 798 |
|
VLADIMÍR ŠAFAŘÍK
|
Neaktivní
od 05.11.2016
|
jednatel |
08.10.2015 |
Adresa: |
16400, 22762817, Praha, Nebušice, Na Malé Šárce, 798, Na Malé Šárce 798, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Vladimír Šafařík
|
Neaktivní
od 08.10.2015
|
jednatel |
13.06.2007 |
Adresa: |
16400, 22762817, Praha 6, Na Malé Šárce, 798 |
|
Ing. Jiří Mazánek
|
Neaktivní
od 08.09.2019
|
jednatel |
13.06.2007 |
Adresa: |
29501, 15562603, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Lidická, 989 |
|
VLADIMÍR ŠAFAŘÍK
|
Neaktivní
od 08.10.2015
|
jednatel |
13.06.2007 |
Adresa: |
16400, 22762817, Praha, Nebušice, Na Malé Šárce, 798, Na Malé Šárce 798, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Ing. Jiří Mazánek
|
Neaktivní
od 08.09.2019
|
jednatel |
13.06.2007 |
Adresa: |
29501, 15562603, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Lidická, 989, Lidická 989, 29501 Mnichovo Hradiště |
|