JAN KUCHAŘ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
19.12.2018 |
Adresa: |
15800, 27404081, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Hillebrantova, 1281, 13 |
|
JAN KUCHAŘ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
19.12.2018 |
Adresa: |
15800, 27404081, Praha, Košíře, Hillebrantova, 1281, 13, Hillebrantova 1281/13, Košíře, 15800 Praha 5 |
|
JIŘÍ THEIN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.01.2018 |
Adresa: |
11000, 21718067, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Konviktská, 298, 10 |
|
JIŘÍ THEIN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.01.2018 |
Adresa: |
11000, 21718067, Praha, Staré Město, Konviktská, 298, 10, Konviktská 298/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JAN KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
předseda představenstva |
30.01.2018 |
Adresa: |
11000, 21702977, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Myslíkova, 209, 5 |
|
JAN KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 19.12.2018
|
předseda představenstva |
30.01.2018 |
Adresa: |
11000, 21702977, Praha, Nové Město, Myslíkova, 209, 5, Myslíkova 209/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. MICHAL KLOUDA
|
Neaktivní
od 30.01.2018
|
člen představenstva |
25.11.2016 |
Adresa: |
19800, 22424440, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Zelenečská, 501, 41 |
|
JUDr. MICHAL KLOUDA
|
Neaktivní
od 30.01.2018
|
člen představenstva |
25.11.2016 |
Adresa: |
19800, 22424440, Praha, Hloubětín, Zelenečská, 501, 41, Zelenečská 501/41, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
JIŘÍ THEIN
|
Neaktivní
od 30.01.2018
|
|
16.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21718067, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Konviktská, 298, 10 |
|
JIŘÍ THEIN
|
Neaktivní
od 30.01.2018
|
|
16.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21718067, Praha, Staré Město, Konviktská, 298, 10, Konviktská 298/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JAN KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 30.01.2018
|
|
24.07.2013 |
Adresa: |
11000, 21702977, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Myslíkova, 209, 5 |
|
JAN KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 30.01.2018
|
|
24.07.2013 |
Adresa: |
11000, 21702977, Praha, Nové Město, Myslíkova, 209, 5, Myslíkova 209/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. Michal Klouda
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
člen představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
19800, 22424440, Praha 9, Zelenečská, 501/41 |
|
Tomáš Plaček
|
Neaktivní
od 30.01.2018
|
člen představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
18200, 22368973, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1 |
|
JUDr. MICHAL KLOUDA
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
člen představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
19800, 22424440, Praha, Hloubětín, Zelenečská, 501, 41, Zelenečská 501/41, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Tomáš Plaček
|
Neaktivní
od 30.01.2018
|
člen představenstva |
21.09.2012 |
Adresa: |
18200, 22368973, Praha, Kobylisy, Akátová, 1174, 1, Akátová 1174/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Erika Zajícová
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
člen představenstva |
01.10.2010 |
Adresa: |
19000, 22507345, Praha 9, Litvínovská, 594 |
|
Erika Zajícová
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
člen představenstva |
01.10.2010 |
Adresa: |
19000, 22507345, Praha, Prosek, Litvínovská, 594, 16, Litvínovská 594/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Jan Kuchař
|
Neaktivní
od 24.07.2013
|
|
27.01.2009 |
Adresa: |
11000, 21702977, Praha 1, Myslíkova, 209/5 |
|
Jiří Thein
|
Neaktivní
od 16.11.2013
|
|
27.01.2009 |
Adresa: |
11000, 21718067, Praha 1, Konviktská, 298/10 |
|
JAN KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 24.07.2013
|
|
27.01.2009 |
Adresa: |
11000, 21702977, Praha, Nové Město, Myslíkova, 209, 5, Myslíkova 209/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JIŘÍ THEIN
|
Neaktivní
od 16.11.2013
|
|
27.01.2009 |
Adresa: |
11000, 21718067, Praha, Staré Město, Konviktská, 298, 10, Konviktská 298/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Michaela Vaňátková
|
Neaktivní
od 27.01.2009
|
člen představenstva |
09.11.2007 |
Adresa: |
50009, Hradec Králové, Na Občinách, 1809 |
|
Marie Plívová
|
Neaktivní
od 27.01.2009
|
člen představenstva |
09.11.2007 |
Adresa: |
56002, 24768251, Česká Třebová, Riegrova, 1790 |
|
Ing. Marcel Mourek
|
Neaktivní
od 01.10.2010
|
předseda představenstva |
09.11.2007 |
Adresa: |
18600, 22350624, Praha 8, Křižíkova, 197/37 |
|
Ing. Jan Novotný
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
člen představenstva |
09.11.2007 |
Adresa: |
50006, 23916079, Hradec Králové, Pod Zámečkem, 285 |
|
Michaela Vaňátková
|
Neaktivní
od 27.01.2009
|
člen představenstva |
09.11.2007 |
Adresa: |
1809, Hradec Králové, Na Občinách, 50009, Na Občinách 1809, 50009 Hradec Králové, Česká republika |
|
MARIE PLÍVOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2009
|
člen představenstva |
09.11.2007 |
Adresa: |
56002, 24768251, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Riegrova, 1790, Riegrova 1790, 56002 Česká Třebová |
|
Ing. Marcel Mourek
|
Neaktivní
od 01.10.2010
|
předseda představenstva |
09.11.2007 |
Adresa: |
18600, 22350624, Praha, Karlín, Křižíkova, 197, 37, Křižíkova 197/37, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. Jan Novotný
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
člen představenstva |
09.11.2007 |
Adresa: |
50006, 23916079, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 285, 90, Pod Zámečkem 285/90, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
Ing. Marcel Mourek
|
Neaktivní
od 09.11.2007
|
člen představenstva |
13.07.2007 |
Adresa: |
18600, 22350624, Praha 8, Křižíkova, 197/37 |
|
Ing. Marcel Mourek
|
Neaktivní
od 09.11.2007
|
člen představenstva |
13.07.2007 |
Adresa: |
18600, 22350624, Praha, Karlín, Křižíkova, 197, 37, Křižíkova 197/37, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. Jan Novotný
|
Neaktivní
od 13.07.2007
|
člen představenstva |
28.05.2007 |
Adresa: |
50006, 23916079, Hradec Králové, Pod Zámečkem, 285 |
|
Ing. Jan Novotný
|
Neaktivní
od 13.07.2007
|
člen představenstva |
28.05.2007 |
Adresa: |
50006, 23916079, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 285, 90, Pod Zámečkem 285/90, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|