KATEŘINA METELKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.04.2015 |
Adresa: |
19300, 22444386, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Na pozorce, 1499, 2 |
|
KATEŘINA METELKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.04.2015 |
Adresa: |
19300, 22444386, Praha, Horní Počernice, Na pozorce, 1499, 2, Na pozorce 1499/2, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
DAVID FIALA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
19300, 22444386, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Na pozorce, 1499, 2 |
|
DAVID FIALA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
19300, 22444386, Praha, Horní Počernice, Na pozorce, 1499, 2, Na pozorce 1499/2, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
DAVID FIALA
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
Jednatel |
16.04.2014 |
Adresa: |
51247, 15101401, Paseky nad Jizerou, Paseky nad Jizerou, 68 |
|
DAVID FIALA
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
Jednatel |
16.04.2014 |
Adresa: |
51247, 15101401, Semily, Paseky nad Jizerou, Paseky nad Jizerou, 68, č.p. 68, 51247 Paseky nad Jizerou |
|
David Fiala
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
Jednatel |
19.06.2007 |
Adresa: |
12800, 21737444, Praha 2, Nusle, Sekaninova, 192/48 |
|
Kateřina Metelková
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
Jednatel |
19.06.2007 |
Adresa: |
17000, 22306706, Praha 7, Holešovice, Dobrovského, 1075/38 |
|
David Fiala
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
Jednatel |
19.06.2007 |
Adresa: |
12800, 21737444, Praha, Nusle, Sekaninova, 192, 48, Sekaninova 192/48, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
Kateřina Metelková
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
Jednatel |
19.06.2007 |
Adresa: |
17000, 22306706, Praha, Holešovice, Dobrovského, 1075, 38, Dobrovského 1075/38, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|