JIŘÍ MÁNEK
|
Neaktivní
od 11.12.2019
|
jednatel |
03.12.2016 |
Adresa: |
78365, 16206959, Olomouc, Mrsklesy, Mrsklesy, 22 |
|
JIŘÍ MÁNEK
|
Neaktivní
od 11.12.2019
|
jednatel |
03.12.2016 |
Adresa: |
78365, 16206959, Olomouc, Mrsklesy, Mrsklesy, 22, č.p. 22, 78365 Mrsklesy |
|
STANISLAV ZETÍK
|
Neaktivní
od 03.12.2016
|
jednatel |
29.11.2015 |
Adresa: |
68767, 4730887, Březová, Březová, 209 |
|
STANISLAV ZETÍK
|
Neaktivní
od 03.12.2016
|
jednatel |
29.11.2015 |
Adresa: |
68767, 4730887, Uherské Hradiště, Březová, Březová, 209, č.p. 209, 68767 Březová |
|
JAROSLAV KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 29.11.2015
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
14700, 21808813, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Žalmanova, 1193, 6 |
|
JAROSLAV KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 29.11.2015
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
14700, 21808813, Praha, Braník, Žalmanova, 1193, 6, Žalmanova 1193/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
KAREL HOŠEK
|
Neaktivní
od 29.11.2015
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
15900, 22127097, Hlavní město Praha, Praha, Velká Chuchle, Strmý vrch, 111, 2 |
|
KAREL HOŠEK
|
Neaktivní
od 29.11.2015
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
15900, 22127097, Praha, Velká Chuchle, Strmý vrch, 111, 2, Strmý vrch 111/2, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Ing. David Libiger
|
Neaktivní
od 16.04.2012
|
jednatel |
20.05.2010 |
Adresa: |
11000, Praha 1, Nové Město, Václavské nám., 821, 39 |
|
Jaroslav Kříž
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
jednatel |
20.05.2010 |
Adresa: |
14700, 21808813, Praha 4, Braník, Žalmanova, 1193, 6 |
|
Ing. David Libiger
|
Neaktivní
od 16.04.2012
|
jednatel |
20.05.2010 |
Adresa: |
11000, 21706263, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 821, 39, Václavské náměstí 821/39, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JAROSLAV KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
jednatel |
20.05.2010 |
Adresa: |
14700, 21808813, Praha, Braník, Žalmanova, 1193, 6, Žalmanova 1193/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
David Libiger
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
jednatel |
30.05.2008 |
Adresa: |
15100, Říčany, Olivova, 457/64 |
|
David Libiger
|
Neaktivní
od 20.05.2010
|
jednatel |
30.05.2008 |
Adresa: |
457/64, Říčany, Olivova, 15100, Olivova 457/64, 15100 Říčany, Česká republika |
|
Karel Hošek
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
07.08.2007 |
Adresa: |
15900, 22127909, Praha 5, Velká Chuchle, Starochuchelská, 192/16 |
|
Karel Hošek
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
07.08.2007 |
Adresa: |
15900, 22127909, Praha, Velká Chuchle, Starochuchelská, 192, 16, Starochuchelská 192/16, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Ing. Vojtěch Neduchal
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
jednatel |
06.06.2007 |
Adresa: |
14900, 26085330, Praha 4, Pastevců, 489/18 |
|
Ing. Vojtěch Neduchal
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
jednatel |
06.06.2007 |
Adresa: |
14900, 26085330, Praha, Újezd u Průhonic, Pastevců, 489, 18, Pastevců 489/18, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|