PETR RAIS
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
39426, 8838046, Lukavec, Lukavec, Čechtická, 177 |
|
PETR RAIS
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
39426, 8838046, Pelhřimov, Lukavec, Lukavec, Čechtická, Čechtická 177, 39426 Lukavec |
|
Wei Shao
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
19.05.2011 |
Adresa: |
22387099, Praha 8, Na Truhlářce, 1460, 3 |
|
Wei Shao
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
19.05.2011 |
Adresa: |
18000, 22387099, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1460, 3, Na Truhlářce 1460/3, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Martin Čížek
|
Neaktivní
od 19.05.2011
|
jednatel |
09.10.2008 |
Adresa: |
11000, 21841811, Praha 4, Chodov, Michnova, 1626/2 |
|
MARTIN ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 19.05.2011
|
jednatel |
09.10.2008 |
Adresa: |
14900, 21841811, Praha, Chodov, Michnova, 1626, 2, Michnova 1626/2, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Petr Rais
|
Neaktivní
od 09.10.2008
|
jednatel |
06.06.2007 |
Adresa: |
39426, 8838046, Lukavec, Čechtická, 177 |
|
PETR RAIS
|
Neaktivní
od 09.10.2008
|
jednatel |
06.06.2007 |
Adresa: |
39426, 8838046, Pelhřimov, Lukavec, Lukavec, Čechtická, Čechtická 177, 39426 Lukavec |
|