JAN PŘECECHTĚL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2015 |
Adresa: |
30100, 28237757, Plzeň, Lhota, K Remízku, 355, 3 |
|
JAN PŘECECHTĚL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2015 |
Adresa: |
30100, 28237757, Plzeň-město, Plzeň, Lhota, K Remízku, 355, 3, K Remízku 355/3, Lhota, 30100 Plzeň |
|
Jan Přecechtěl
|
Neaktivní
od 23.02.2015
|
jednatel |
18.02.2009 |
Adresa: |
32300, 24425516, Plzeň, Komenského, 20 |
|
JAN PŘECECHTĚL
|
Neaktivní
od 23.02.2015
|
jednatel |
18.02.2009 |
Adresa: |
32300, 24425516, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Komenského, 1086, 20, Komenského 1086/20, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Radek Mráz
|
Neaktivní
od 18.02.2009
|
jednatel |
08.06.2007 |
Adresa: |
32300, 26168634, Plzeň, Slupská, 6 |
|
Radek Mráz
|
Neaktivní
od 18.02.2009
|
jednatel |
08.06.2007 |
Adresa: |
32300, 78639182, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Slupská, 1296, 6, Slupská 1296/6, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 08.06.2007
|
jednatel |
04.06.2007 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha 4, Kloboukova, 2226/28 |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 08.06.2007
|
jednatel |
04.06.2007 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha, Chodov, Kloboukova, 2226, 28, Kloboukova 2226/28, Chodov, 14800 Praha 4 |
|