OLEG TYSHCHENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2017 |
Adresa: |
10400, 75862875, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, Jindřicha Bubeníčka, 1597, 3 |
|
ANZHELINA TYSHCHENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2017 |
Adresa: |
10400, 75862875, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, Jindřicha Bubeníčka, 1597, 3 |
|
OLEG TYSHCHENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2017 |
Adresa: |
10400, 75862875, Praha, Uhříněves, Jindřicha Bubeníčka, 1597, 3, Jindřicha Bubeníčka 1597/3, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
ANZHELINA TYSHCHENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2017 |
Adresa: |
10400, 75862875, Praha, Uhříněves, Jindřicha Bubeníčka, 1597, 3, Jindřicha Bubeníčka 1597/3, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Pavlo Tyshchenko
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2009 |
Adresa: |
Mariupol, Hromovoji 36, |
|
Mgr. Olena Reznikova
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
jednatel |
30.05.2007 |
Adresa: |
28163, 6058957, Praha-východ, Kostelec nad Černými Lesy, Skalka, 689 |
|
Oleg Tyshchenko
|
Neaktivní
od 18.12.2017
|
jednatel |
30.05.2007 |
Adresa: |
Mariupol Hromovoji 36, Ukrajina |
|
Anzhelina Tyshchenko
|
Neaktivní
od 18.12.2017
|
jednatel |
30.05.2007 |
Adresa: |
Mariupol Hromovoji 36, Ukrajina |
|
Mgr. Olena Reznikova
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
jednatel |
30.05.2007 |
Adresa: |
28163, 6058957, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Skalka, 689, Skalka 689, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|