Ing. TOMÁŠ CVIKL
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
Předseda výboru |
13.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18 |
|
RADANA KOČVAROVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
Místopředseda výboru |
13.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18 |
|
VERONIKA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
Člena výboru |
13.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18 |
|
Ing. TOMÁŠ CVIKL
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
Předseda výboru |
13.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18, Zelená 1743/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
RADANA KOČVAROVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
Místopředseda výboru |
13.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18, Zelená 1743/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
VERONIKA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
Člena výboru |
13.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18, Zelená 1743/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. TOMÁŠ CVIKL
|
Neaktivní
od 13.02.2016
|
Předseda výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
16000, 22205748, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18 |
|
RADANA KOČVAROVÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2016
|
Místopředseda výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
16000, 22205748, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18 |
|
VERONIKA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2016
|
Člena výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
16000, 22205748, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18 |
|
Ing. TOMÁŠ CVIKL
|
Neaktivní
od 13.02.2016
|
Předseda výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18, Zelená 1743/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
RADANA KOČVAROVÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2016
|
Místopředseda výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18, Zelená 1743/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
VERONIKA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2016
|
Člena výboru |
19.07.2014 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18, Zelená 1743/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Marek Hejský
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
člen výboru |
26.01.2009 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha 6, Dejvice, Zelená, 1743/18 |
|
Marek Hejský
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
člen výboru |
26.01.2009 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18, Zelená 1743/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Marie Hanzlová
|
Neaktivní
od 26.01.2009
|
Člen výboru |
23.06.2007 |
Adresa: |
22205748, Praha 6, Zelená, 1743/18 |
|
Ing. Hana Šturmová
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Předseda výboru |
23.06.2007 |
Adresa: |
22205748, Praha 6, Zelená, 1743/18 |
|
Ing. Tomáš Cvikl
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Místopředseda výboru |
23.06.2007 |
Adresa: |
22205748, Praha 6, Zelená, 1743/18 |
|
Marie Hanzlová
|
Neaktivní
od 26.01.2009
|
Člen výboru |
23.06.2007 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18, Zelená 1743/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Hana Šturmová
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Předseda výboru |
23.06.2007 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18, Zelená 1743/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. TOMÁŠ CVIKL
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
Místopředseda výboru |
23.06.2007 |
Adresa: |
16000, 22205748, Praha, Dejvice, Zelená, 1743, 18, Zelená 1743/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|