Mark Stafford
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
jednatel |
21.05.2008 |
Adresa: |
101, Dublin 4, Ballsbridge, Elgin Mews Clyde Land |
|
Mark Stafford
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
jednatel |
21.05.2008 |
Adresa: |
Dublin 4, Ballsbridge, Elgin Mews Clyde Land |
|
Michal Pospíšil
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
jednatel |
10.12.2007 |
Adresa: |
66407, 24655317, Pozořice, Na Větřáku, 495 |
|
Michal Pospíšil
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
jednatel |
10.12.2007 |
Adresa: |
66407, 24655317, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Na Větřáku, 495, Na Větřáku 495, 66407 Pozořice |
|
Eoin McGettigan
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
jednatel |
07.11.2007 |
Adresa: |
101, Ashford Co Wicklow, Devils Glen, Glanmore Castle 5 |
|
Thomas Stratford
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
jednatel |
07.11.2007 |
Adresa: |
101, Loughrea, Co. Galway, Lackalea, Ballaun |
|
Mark Carter
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
jednatel |
07.11.2007 |
Adresa: |
101, Co. Wicklow, Greystones, Woodlands 11 |
|
Pavel Šustek
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
jednatel |
07.11.2007 |
Adresa: |
75301, 3, Hranice, Karolíny Světlé, 1126 |
|
Eoin McGettigan
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
jednatel |
07.11.2007 |
Adresa: |
Ashford Co Wicklow, Devils Glen, Glanmore Castle 5 |
|
Thomas Stratford
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
jednatel |
07.11.2007 |
Adresa: |
Loughrea, Co. Galway, Lackalea, Ballaun |
|
Mark Carter
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
jednatel |
07.11.2007 |
Adresa: |
Co. Wicklow, Greystones, Woodlands 11 |
|
Pavel Šustek
|
Neaktivní
od 01.08.2008
|
jednatel |
07.11.2007 |
Adresa: |
75301, 11276339, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, K. Světlé, 1126, K. Světlé 1126, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Mgr. Ladislav Král
|
Neaktivní
od 07.11.2007
|
jednatel |
06.06.2007 |
Adresa: |
77900, 3, Olomouc, Kmochlova, 4 |
|
Mgr. LADISLAV KRÁL
|
Neaktivní
od 07.11.2007
|
jednatel |
06.06.2007 |
Adresa: |
77900, 23309946, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Kmochova, 987, 4, Kmochova 987/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|