RADANA SLÁMOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.03.2021 |
Adresa: |
12000, 21754853, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Krkonošská, 1557, 8 |
|
RADANA SLÁMOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.03.2021 |
Adresa: |
12000, 21754853, Praha, Vinohrady, Krkonošská, 1557, 8, Krkonošská 1557/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MIROSLAV SLÁMA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2016 |
Adresa: |
12000, 21754853, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Krkonošská, 1557, 8 |
|
MIROSLAV SLÁMA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2016 |
Adresa: |
12000, 21754853, Praha, Vinohrady, Krkonošská, 1557, 8, Krkonošská 1557/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Miroslav Sláma
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
jednatel |
16.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21754853, Praha 2, Vinohrady, Krkonošská, 1557/8 |
|
Radana Slámová
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
jednatel |
16.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21754853, Praha 2, Vinohrady, Krkonošská, 1557/8 |
|
MIROSLAV SLÁMA
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
jednatel |
16.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21754853, Praha, Vinohrady, Krkonošská, 1557, 8, Krkonošská 1557/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
RADANA SLÁMOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
jednatel |
16.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21754853, Praha, Vinohrady, Krkonošská, 1557, 8, Krkonošská 1557/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. Richard Gürlich
|
Neaktivní
od 16.11.2007
|
jednatel |
20.06.2007 |
Adresa: |
14000, 26210070, Praha 4, Libuš, U Pejřárny, 922/12 |
|
JUDr. Richard Gürlich
|
Neaktivní
od 16.11.2007
|
jednatel |
20.06.2007 |
Adresa: |
14200, 26210070, Praha, Libuš, U pejřárny, 922, 12, U pejřárny 922/12, Libuš, 14200 Praha 4 |
|