Ing. PAVEL STIBŮREK
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
12000, 21740895, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 165, 22 |
|
Ing. PAVEL STIBŮREK
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
12000, 21740895, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 165, 22, Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Pavel Stibůrek
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
22.08.2015 |
Adresa: |
14900, 25052209, Hlavní město Praha, Praha, Újezd, Krajanská, 357, 40 |
|
Ing. PETR SÁDLO
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
jednatel |
22.08.2015 |
Adresa: |
27601, 11659670, Mělník, Mělník, Mělník, Legionářů, 72, 15 |
|
Ing. Pavel Stibůrek
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
22.08.2015 |
Adresa: |
14900, 25052209, Praha, Újezd u Průhonic, Krajanská, 357, 40, Krajanská 357/40, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Ing. PETR SÁDLO
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
jednatel |
22.08.2015 |
Adresa: |
27601, 11659670, Mělník, Mělník, Mělník, Legionářů, 72, 15, Legionářů 72/15, 27601 Mělník |
|
Ing. ROMAN PLESKAČ
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
jednatel |
30.07.2015 |
Adresa: |
12000, 21755841, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Moravská, 1687, 34 |
|
ing. Roman Pleskač
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
jednatel |
30.07.2015 |
Adresa: |
12000, 21755841, Praha, Vinohrady, Moravská, 1687, 34, Moravská 1687/34, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Pavel Stibůrek
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
jednatel |
10.10.2008 |
Adresa: |
14900, 25052209, Praha 4, Újezd, Krajanská, 357/40 |
|
Ing. Pavel Stibůrek
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
jednatel |
10.10.2008 |
Adresa: |
14900, 25052209, Praha, Újezd u Průhonic, Krajanská, 357, 40, Krajanská 357/40, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Stibůrek
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
jednatel |
25.06.2007 |
Adresa: |
19000, 22509143, Praha 9, Prosek, Jetřichovická, 777/3 |
|
Ing. Roman Pleskač
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
jednatel |
25.06.2007 |
Adresa: |
12000, 21755841, Praha 2, Vinohrady, Moravská, 1687/34 |
|
ing. Petr Sádlo
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
jednatel |
25.06.2007 |
Adresa: |
27601, 11659670, Mělník, Legionářů, 72/15 |
|
Lubomír Janko
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
jednatel |
25.06.2007 |
Adresa: |
25162, Mukařov, Louňovice, 259 |
|
ing. Pavel Stibůrek
|
Neaktivní
od 10.10.2008
|
jednatel |
25.06.2007 |
Adresa: |
19000, 22509143, Praha, Prosek, Jetřichovická, 777, 3, Jetřichovická 777/3, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ing. Roman Pleskač
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
jednatel |
25.06.2007 |
Adresa: |
12000, 21755841, Praha, Vinohrady, Moravská, 1687, 34, Moravská 1687/34, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. PETR SÁDLO
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
jednatel |
25.06.2007 |
Adresa: |
27601, 11659670, Mělník, Mělník, Mělník, Legionářů, 72, 15, Legionářů 72/15, 27601 Mělník |
|
Lubomír Janko
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
jednatel |
25.06.2007 |
Adresa: |
259, Mukařov, Louňovice, 25162, 25162 Mukařov - Louňovice 259, Česká republika |
|