MAHAMMAD JAFAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2023 |
Adresa: |
41201, 2895820, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Marie Pomocné, 46, 17 |
|
EL JAFAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2023 |
Adresa: |
41201, 2895820, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Marie Pomocné, 46, 17 |
|
MAHAMMAD JAFAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2023 |
Adresa: |
41201, 2895820, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Marie Pomocné, 46, 17, Marie Pomocné 46/17, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
EL JAFAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2023 |
Adresa: |
41201, 2895820, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Marie Pomocné, 46, 17, Marie Pomocné 46/17, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
YUSIF JAFAROV
|
Neaktivní
od 30.01.2023
|
jednatel |
01.04.2015 |
Adresa: |
41201, 2895820, Litoměřice, Předměstí, Marie Pomocné, 46, 17 |
|
YUSIF JAFAROV
|
Neaktivní
od 30.01.2023
|
jednatel |
01.04.2015 |
Adresa: |
41201, 2895820, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Marie Pomocné, 46, 17, Marie Pomocné 46/17, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Yusif Jafarov
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
jednatel |
04.03.2008 |
Adresa: |
1022, 101, Baku, G. Gulijeva, 8/7 |
|
Yusif Jafarov
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
jednatel |
04.03.2008 |
Adresa: |
1022, Baku, G. Gulijeva, 8/7 |
|
Yusif Jafarov
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
jednatel |
04.03.2008 |
Adresa: |
8/7, Baku, G. Gulijeva, 1022, G. Gulijeva 8/7, 1022 Baku, Ázerbájdžán |
|
Yusif Jafarov
|
Neaktivní
od 04.03.2008
|
jednatel |
26.06.2007 |
Adresa: |
1022, 101, Baku, G. Gulijeva, 8/7 |
|
Yusif Jafarov
|
Neaktivní
od 04.03.2008
|
jednatel |
26.06.2007 |
Adresa: |
1022, Baku, G. Gulijeva, 8/7 |
|
Yusif Jafarov
|
Neaktivní
od 04.03.2008
|
jednatel |
26.06.2007 |
Adresa: |
8/7, Baku, G. Gulijeva, 1022, G. Gulijeva 8/7, 1022 Baku, Ázerbájdžán |
|