LUCIE CHARVÁTOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
30.09.2021 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9 |
|
LUCIE CHARVÁTOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
30.09.2021 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9, Šmilovského 228/9, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
DANA GROSOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.10.2020 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9 |
|
LENKA JUHAŇÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
08.10.2020 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9 |
|
DANA GROSOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.10.2020 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9, Šmilovského 228/9, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
LENKA JUHAŇÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
08.10.2020 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9, Šmilovského 228/9, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
MUDr. IVETA TOMŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
Člen výboru |
08.10.2020 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9 |
|
MUDr. IVETA TOMŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
Člen výboru |
08.10.2020 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9, Šmilovského 228/9, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
DANA GROSOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
předseda výboru |
19.04.2016 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9 |
|
LENKA JUHAŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
místopředseda výboru |
19.04.2016 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9 |
|
MUDr. IVETA TOMŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
člen výboru |
19.04.2016 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9 |
|
DANA GROSOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
předseda výboru |
19.04.2016 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9, Šmilovského 228/9, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
LENKA JUHAŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
místopředseda výboru |
19.04.2016 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9, Šmilovského 228/9, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
MUDr. IVETA TOMŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
člen výboru |
19.04.2016 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9, Šmilovského 228/9, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
MIROSLAV KAŠÍK
|
Neaktivní
od 19.04.2016
|
předseda výboru |
03.11.2015 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9 |
|
DANA GROSOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2016
|
místopředseda výboru |
03.11.2015 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9 |
|
LENKA JUHAŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2016
|
člen výboru |
03.11.2015 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9 |
|
MIROSLAV KAŠÍK
|
Neaktivní
od 19.04.2016
|
předseda výboru |
03.11.2015 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9, Šmilovského 228/9, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
DANA GROSOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2016
|
místopředseda výboru |
03.11.2015 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9, Šmilovského 228/9, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
LENKA JUHAŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2016
|
člen výboru |
03.11.2015 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9, Šmilovského 228/9, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Miroslav Kašík
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
předseda výboru |
17.07.2007 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Šmilovského, 228 |
|
Dana Grosová
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
místopředseda výboru |
17.07.2007 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Šmilovského, 228 |
|
Lenka Juhaňáková
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
člen výboru |
17.07.2007 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Šmilovského, 228 |
|
MIROSLAV KAŠÍK
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
předseda výboru |
17.07.2007 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9, Šmilovského 228/9, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
DANA GROSOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
místopředseda výboru |
17.07.2007 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9, Šmilovského 228/9, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
LENKA JUHAŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
člen výboru |
17.07.2007 |
Adresa: |
29301, 21243069, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Šmilovského, 228, 9, Šmilovského 228/9, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|