SERGEY OSKIN
|
Aktivní
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
16000, 27808645, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, K Červenému vrchu, 844, 2a |
|
SERGEY OSKIN
|
Aktivní
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
16000, 27808645, Praha, Vokovice, K Červenému vrchu, 844, 2a, K Červenému vrchu 844/2a, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
ALEKSANDR Oskin
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
|
06.02.2015 |
Adresa: |
Uzlovaja, Gorkého |
|
ALEKSANDR Oskin
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
|
06.02.2015 |
Adresa: |
Uzlovaja, Gorkého, Gorkého, Uzlovaja, Rusko |
|
Sergey Oskin
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
30.06.2009 |
Adresa: |
Uzlovaja, Gorkého, 9 |
|
Tatiana Oskina
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
jednatel |
30.06.2009 |
Adresa: |
Uzlovaja, Gorkého, 9 |
|
Sergey Oskin
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
30.06.2009 |
Adresa: |
9, Uzlovaja, Gorkého, Gorkého 9, Uzlovaja, Rusko |
|
Tatiana Oskina
|
Neaktivní
od 09.10.2019
|
jednatel |
30.06.2009 |
Adresa: |
9, Uzlovaja, Gorkého, Gorkého 9, Uzlovaja, Rusko |
|
Alexander Oskin
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
jednatel |
07.09.2007 |
Adresa: |
Uzlovaja, Gorkého, 9 |
|
Alexander Oskin
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
jednatel |
07.09.2007 |
Adresa: |
9, Uzlovaja, Gorkého, Gorkého 9, Uzlovaja, Rusko |
|
Pavel Kolosov
|
Neaktivní
od 07.09.2007
|
jednatel |
16.07.2007 |
Adresa: |
Uzlovaja, 7. sjezd Sovětov, 7/29 |
|
Pavel Kolosov
|
Neaktivní
od 07.09.2007
|
jednatel |
16.07.2007 |
Adresa: |
7/29, Uzlovaja, 7. sjezd Sovětov, 7. sjezd Sovětov 7/29, Uzlovaja, Rusko |
|