PAVEL VOLŠIČKA
|
Neaktivní
od 15.04.2020
|
jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
28163, 2482908, Praha-východ, Kozojedy, Kozojedy, 9. května, 40 |
|
PAVEL VOLŠIČKA
|
Neaktivní
od 15.04.2020
|
jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
28163, 2482908, Praha-východ, Kozojedy, Kozojedy, 9. května, 40, 9. května 40, 28163 Kozojedy |
|
PAVEL VOLŠIČKA
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
jednatel |
24.04.2014 |
Adresa: |
28163, 2486326, Kozojedy, Kozojedy |
|
PAVEL VOLŠIČKA
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
jednatel |
24.04.2014 |
Adresa: |
Kozojedy, Kozojedy, 28163, 28163 Kozojedy 169, Česká republika |
|
Pavel Volšička
|
Neaktivní
od 24.04.2014
|
jednatel |
23.07.2013 |
Adresa: |
17000, 22309144, Praha 7, Holešovice, Tusarova, 1268, 13 |
|
Pavel Volšička
|
Neaktivní
od 24.04.2014
|
jednatel |
23.07.2013 |
Adresa: |
17000, 22309144, Praha, Holešovice, Tusarova, 1268, 13, Tusarova 1268/13, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Irena Forrová
|
Neaktivní
od 23.07.2013
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
25088, 26135213, Čelákovice, Volmanova, 1886 |
|
Irena Forrová
|
Neaktivní
od 23.07.2013
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
25088, 26135213, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Volmanova, 1886, Volmanova 1886, 25088 Čelákovice |
|
Irena Šultysová
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
12.10.2007 |
Adresa: |
25084, 12648566, Křenice, 54 |
|
Irena Šultysová
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
12.10.2007 |
Adresa: |
25084, 12648566, Praha-východ, Křenice, Křenice, Hlavní, 54, Hlavní 54, 25084 Křenice |
|
Martin Chamr
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
jednatel |
12.07.2007 |
Adresa: |
73514, 16989686, Orlová, Lutyně, Kpt.Jaroše, 757 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
jednatel |
12.07.2007 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757, Kpt. Jaroše 757, Lutyně, 73514 Orlová |
|