RENÉ VOLF
|
Neaktivní
od 17.04.2020
|
ředitel |
12.12.2018 |
Adresa: |
40010, 75041880, Ústí nad Labem, Chlumec, Český Újezd, 252 |
|
RENÉ VOLF
|
Neaktivní
od 17.04.2020
|
ředitel |
12.12.2018 |
Adresa: |
40010, 75041880, Ústí nad Labem, Chlumec, Český Újezd, 252, Český Újezd 252, 40010 Chlumec |
|
RENÉ VOLF
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
ředitel |
27.07.2016 |
Adresa: |
40010, 24985643, Ústí nad Labem, Chlumec, Český Újezd, 237 |
|
RENÉ VOLF
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
ředitel |
27.07.2016 |
Adresa: |
40010, 24985643, Ústí nad Labem, Chlumec, Český Újezd, 237, Český Újezd 237, 40010 Chlumec |
|
Miloslav Plachý
|
Neaktivní
od 05.02.2013
|
ředitel |
28.06.2007 |
Adresa: |
40011, 17876575, Ústí nad Labem, Werichova, 12 |
|
René Volf
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
ředitel |
28.06.2007 |
Adresa: |
40010, Ústí nad Labem, Český Újezd, 237 |
|
Miloslav Plachý
|
Neaktivní
od 05.02.2013
|
ředitel |
28.06.2007 |
Adresa: |
40011, 17876575, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Werichova, 2746, 12, Werichova 2746/12, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
RENÉ VOLF
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
ředitel |
28.06.2007 |
Adresa: |
40010, 24985643, Ústí nad Labem, Chlumec, Český Újezd, 237, Český Újezd 237, 40010 Chlumec |
|