JAROSLAV POHLODKO
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
jednatel |
13.02.2019 |
Adresa: |
43111, 23542187, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Šimkova, 1131 |
|
JAROSLAV POHLODKO
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
jednatel |
13.02.2019 |
Adresa: |
43111, 23542187, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Šimkova, 1131, Šimkova 1131, 43111 Jirkov |
|
JAROSLAV POHLODKO
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
jednatel |
16.08.2017 |
Adresa: |
43111, 23541652, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Ervěnická, 1076 |
|
JAROSLAV POHLODKO
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
jednatel |
16.08.2017 |
Adresa: |
43111, 23541652, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Ervěnická, 1076, Ervěnická 1076, 43111 Jirkov |
|
JAROSLAV POHLODKO
|
Neaktivní
od 16.08.2017
|
jednatel |
26.02.2016 |
Adresa: |
43111, 23542225, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Fr. Schmieda, 1135 |
|
JAROSLAV POHLODKO
|
Neaktivní
od 16.08.2017
|
jednatel |
26.02.2016 |
Adresa: |
43111, 23542225, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Fr. Schmieda, 1135, Fr. Schmieda 1135, 43111 Jirkov |
|
JAROSLAV POHLODKO
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
14000, 21863318, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Budějovická, 578, 80 |
|
JAROSLAV POHLODKO
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
14000, 21863318, Praha, Krč, Budějovická, 578, 80, Budějovická 578/80, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Jaroslav Pohlodko
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
09.06.2011 |
Adresa: |
13000, 21767416, Praha 3, Žižkov, Koněvova, 31, 27 |
|
Jaroslav Pohlodko
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
09.06.2011 |
Adresa: |
13000, 21767416, Praha, Žižkov, Koněvova, 31, 27, Koněvova 31/27, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Zdeněk Kliment
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
jednatel |
27.07.2007 |
Adresa: |
25070, 17577543, Panenské Břežany, Široká, 98 |
|
Zdeněk Kliment
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
jednatel |
27.07.2007 |
Adresa: |
25070, 17577543, Praha-východ, Panenské Břežany, Panenské Břežany, Široká, 98, Široká 98, 25070 Panenské Břežany |
|
Šárka Nováková
|
Neaktivní
od 27.07.2007
|
jednatel |
13.07.2007 |
Adresa: |
11000, 21707642, Praha 1, Nové Město, U Půjčovny, 953/4 |
|
Šárka Nováková
|
Neaktivní
od 27.07.2007
|
jednatel |
13.07.2007 |
Adresa: |
11000, 21707642, Praha, Nové Město, U půjčovny, 953, 4, U půjčovny 953/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|