JUDr. JAN LOJDA
|
Aktivní
|
předseda společenství |
10.03.2021 |
Adresa: |
14200, 26652897, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, U koupadel, 1050, 19 |
|
JUDr. Jan Lojda
|
Aktivní
|
předseda společenství |
10.03.2021 |
Adresa: |
14200, 26652897, Praha, Lhotka, U koupadel, 1050, 19, U koupadel 1050/19, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
JUDr. JAN LOJDA
|
Neaktivní
od 10.03.2021
|
předseda společenství |
21.07.2015 |
Adresa: |
14200, 26652897, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, U koupadel, 1050, 19 |
|
JUDr. Jan Lojda
|
Neaktivní
od 10.03.2021
|
předseda společenství |
21.07.2015 |
Adresa: |
14200, 26652897, Praha, Lhotka, U koupadel, 1050, 19, U koupadel 1050/19, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
JUDr. Jan Lojda
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
pověřený vlastník |
22.06.2011 |
Adresa: |
14200, 26652897, Praha 4, Lhotka, U Koupadel, 1050, 19 |
|
JUDr. Jan Lojda
|
Neaktivní
od 21.07.2015
|
pověřený vlastník |
22.06.2011 |
Adresa: |
14200, 26652897, Praha, Lhotka, U koupadel, 1050, 19, U koupadel 1050/19, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Jaroslava Jamnická
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
předseda výboru |
21.10.2009 |
Adresa: |
14200, 26652897, Praha 4, Lhotka, U Koupadel, 1050/19 |
|
Gabrielle Tůmová
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
místopředseda výboru |
21.10.2009 |
Adresa: |
14000, 21960097, Praha 4, Podolí, Nad Sokolovnou, 129/5 |
|
Miloš Kozelka
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
člen výboru |
21.10.2009 |
Adresa: |
14200, 21893284, Praha 4, Lhotka, V Pláni, 551/28 |
|
Ing. Jaroslava Jamnická
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
předseda výboru |
21.10.2009 |
Adresa: |
14200, 26652897, Praha, Lhotka, U koupadel, 1050, 19, U koupadel 1050/19, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Gabrielle Tůmová
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
místopředseda výboru |
21.10.2009 |
Adresa: |
14700, 21960097, Praha, Podolí, Nad sokolovnou, 129, 5, Nad sokolovnou 129/5, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
MILOŠ KOZELKA
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
člen výboru |
21.10.2009 |
Adresa: |
14200, 21893284, Praha, Lhotka, V pláni, 551, 28, V pláni 551/28, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Romana Bartůňková
|
Neaktivní
od 21.10.2009
|
předseda výboru |
07.08.2007 |
Adresa: |
25241, Libeř, 188 |
|
Ing. Jaroslava Jamnická
|
Neaktivní
od 21.10.2009
|
místopředseda výboru |
07.08.2007 |
Adresa: |
14200, 26652897, Praha 4, Lhotka, U Koupadel, 1050 |
|
Gabrielle Tůmová
|
Neaktivní
od 21.10.2009
|
člen výboru |
07.08.2007 |
Adresa: |
14000, 21960097, Praha 4, Podolí, Nad Sokolovnou, 129/5 |
|
Romana Bartůňková
|
Neaktivní
od 21.10.2009
|
předseda výboru |
07.08.2007 |
Adresa: |
25241, 26104849, Praha-západ, Libeř, Libeň, 188, Libeň 188, 25241 Libeř |
|
Ing. Jaroslava Jamnická
|
Neaktivní
od 21.10.2009
|
místopředseda výboru |
07.08.2007 |
Adresa: |
14200, 26652897, Praha, Lhotka, U koupadel, 1050, 19, U koupadel 1050/19, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Gabrielle Tůmová
|
Neaktivní
od 21.10.2009
|
člen výboru |
07.08.2007 |
Adresa: |
14700, 21960097, Praha, Podolí, Nad sokolovnou, 129, 5, Nad sokolovnou 129/5, Podolí, 14700 Praha 4 |
|