NATÁLIE SIMONĚNKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.09.2020 |
Adresa: |
19800, 73040894, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 635, 3 |
|
NATÁLIE SIMONĚNKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.09.2020 |
Adresa: |
19800, 73040894, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 635, 3, Rudolfa Holeky 635/3, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
DENIS SIMONĚNKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.08.2020 |
Adresa: |
19800, 73040894, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 635, 3 |
|
DENIS SIMONĚNKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.08.2020 |
Adresa: |
19800, 73040894, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 635, 3, Rudolfa Holeky 635/3, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
NATÁLIE SIMONĚNKO
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
Jednatel |
01.09.2020 |
Adresa: |
19800, 73040894, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 635, 3 |
|
NATÁLIE SIMONĚNKO
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
Jednatel |
01.09.2020 |
Adresa: |
19800, 73040894, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 635, 3, Rudolfa Holeky 635/3, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
NATALJA SIMONĚNKO
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
Jednatel |
05.08.2020 |
Adresa: |
19800, 73040894, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 635, 3 |
|
NATALJA SIMONĚNKO
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
Jednatel |
05.08.2020 |
Adresa: |
19800, 73040894, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 635, 3, Rudolfa Holeky 635/3, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
DENIS SIMONENKO
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
Jednatel |
18.09.2018 |
Adresa: |
19800, 73040894, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 635, 3 |
|
NATALIA SIMONENKO
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
Jednatel |
18.09.2018 |
Adresa: |
19800, 73040894, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 635, 3 |
|
DENIS SIMONENKO
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
Jednatel |
18.09.2018 |
Adresa: |
19800, 73040894, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 635, 3, Rudolfa Holeky 635/3, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
NATALIA SIMONENKO
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
Jednatel |
18.09.2018 |
Adresa: |
19800, 73040894, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 635, 3, Rudolfa Holeky 635/3, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Denis Simonenko
|
Neaktivní
od 18.09.2018
|
Jednatel |
17.03.2008 |
Adresa: |
Stavropol, 50 let VLKSM 20/4-1, 355042 |
|
Natalia Simonenko
|
Neaktivní
od 18.09.2018
|
Jednatel |
17.03.2008 |
Adresa: |
Rostov na Donu, Koroljeva 29/31, 344114 |
|
Ihar Herasimchyk
|
Neaktivní
od 17.03.2008
|
Jednatel |
03.08.2007 |
Adresa: |
16300, 22737383, Praha 6, Praha 6, Zrzavého, 1083/12 |
|
Ihar Herasimchyk
|
Neaktivní
od 17.03.2008
|
Jednatel |
03.08.2007 |
Adresa: |
16300, 22737383, Praha, Řepy, Zrzavého, 1083, 12, Zrzavého 1083/12, Řepy, 16300 Praha 6 |
|