MARKÉTA JEŘÁBKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.2018 |
Adresa: |
27711, 6243231, Mělník, Neratovice, Neratovice, V Olšinkách, 484 |
|
MARKÉTA JEŘÁBKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.2018 |
Adresa: |
27711, 6243231, Mělník, Neratovice, Neratovice, V Olšinkách, 484, V Olšinkách 484, 27711 Neratovice |
|
Ing. DAVID ČERNOHORSKÝ
|
Neaktivní
od 29.03.2018
|
jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
25101, 25708414, Praha-východ, Říčany, Říčany, Želivská, 1955, 16 |
|
Ing. DAVID ČERNOHORSKÝ
|
Neaktivní
od 29.03.2018
|
jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
25101, 25708414, Praha-východ, Říčany, Říčany, Želivská, 1955, 16, Želivská 1955/16, 25101 Říčany |
|
Ing. David Černohorský
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
jednatel |
28.12.2007 |
Adresa: |
25101, Říčany u Prahy, Želivská, 1955 |
|
Ing. DAVID ČERNOHORSKÝ
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
jednatel |
28.12.2007 |
Adresa: |
25101, 25708414, Praha-východ, Říčany, Říčany, Želivská, 1955, 16, Želivská 1955/16, 25101 Říčany |
|
Michaela Sýkorová
|
Neaktivní
od 28.12.2007
|
jednatel |
17.08.2007 |
Adresa: |
39601, 8913129, Humpolec, Na Rybníčku, 1320 |
|
Michaela Sýkorová
|
Neaktivní
od 28.12.2007
|
jednatel |
17.08.2007 |
Adresa: |
39601, 8913129, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Na Rybníčku, 1320, Na Rybníčku 1320, 39601 Humpolec |
|