Bc. JIŘÍ SOUKUP
|
Aktivní
|
jednatel |
17.03.2017 |
Adresa: |
14300, 21937281, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Daškova, 3070, 2 |
|
Bc. JIŘÍ SOUKUP
|
Aktivní
|
jednatel |
17.03.2017 |
Adresa: |
14300, 21937281, Praha, Modřany, Daškova, 3070, 2, Daškova 3070/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. MAREK MIŠURA
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
jednatel |
30.06.2015 |
Adresa: |
85104, Bratislava, Haanova 3642/14 |
|
Ing. MAREK MIŠURA
|
Neaktivní
od 17.03.2017
|
jednatel |
30.06.2015 |
Adresa: |
Bratislava, Haanova 3642/14, 85104, Haanova 3642/14, 85104 Bratislava, Slovensko |
|
Ing. Dana Nocarová
|
Neaktivní
od 30.06.2015
|
jednatel |
18.06.2012 |
Adresa: |
19017, 28368681, Praha 9, Vinoř, Stojická, 816, 1 |
|
Ing. Dana Nocarová
|
Neaktivní
od 30.06.2015
|
jednatel |
18.06.2012 |
Adresa: |
19017, 28368681, Praha, Vinoř, Stojická, 816, 1, Stojická 816/1, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. Jaroslav Čepička
|
Neaktivní
od 18.06.2012
|
jednatel |
16.09.2009 |
Adresa: |
10700, 25225391, Praha 10, Dubeč, Martinova, 615 |
|
Ing. Jaroslav Čepička
|
Neaktivní
od 18.06.2012
|
jednatel |
16.09.2009 |
Adresa: |
10700, 25225391, Praha, Dubeč, Martinova, 615, 36, Martinova 615/36, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Ing. Marek Mišura
|
Neaktivní
od 16.09.2009
|
jednatel |
01.06.2009 |
Adresa: |
85104, Bratislava, Petržalka, Haanova, 3642/14 |
|
Ing. Marek Mišura
|
Neaktivní
od 16.09.2009
|
jednatel |
01.06.2009 |
Adresa: |
3642/14, Bratislava, Petržalka, Haanova, 85104, Haanova 3642/14, 85104 Bratislava - Petržalka, Slovensko |
|
Petr Mottl
|
Neaktivní
od 01.06.2009
|
jednatel |
10.08.2007 |
Adresa: |
14900, 21832170, Praha 4, Chodov, Verdiho, 569/5 |
|
Petr Mottl
|
Neaktivní
od 01.06.2009
|
jednatel |
10.08.2007 |
Adresa: |
14900, 21832170, Praha, Chodov, Verdiho, 569, 5, Verdiho 569/5, Chodov, 14900 Praha 4 |
|