PAWEŁ JAN SAPEK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2021 |
Adresa: |
44-105, Gliwice, Ul. Orzechowa 26 |
|
MARTIN BALÁŽ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
14000, 74118358, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Višňová, 2084, 3 |
|
PAWEŁ JAN SAPEK
|
Neaktivní
od 01.09.2023
|
jednatel |
25.02.2021 |
Adresa: |
Gliwice, Ul. Orzechowa 26, 44-105, Ul. Orzechowa 26, 44-105 Gliwice, Polsko |
|
PAWEL JAN SAPEK
|
Neaktivní
od 25.02.2021
|
jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
44-105, Gliwice, Ul. Orzechowa 26 |
|
PAWEL JAN SAPEK
|
Neaktivní
od 25.02.2021
|
jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
Gliwice, Ul. Orzechowa 26, 44-105, Ul. Orzechowa 26, 44-105 Gliwice, Polsko |
|
MARTIN BALÁŽ
|
Neaktivní
od 01.09.2023
|
jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
14000, 74118358, Praha, Krč, Višňová, 2084, 3, Višňová 2084/3, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Prologis Czech Republic Management s.r.o.
25175424 |
Neaktivní
od 05.02.2021
|
Jednatel |
10.01.2020 |
Adresa: |
25101, 27120601, Říčany, Jažlovice, Na Dlouhém, 79 |
|
Prologis Czech Republic Management s.r.o.
25175424 |
Neaktivní
od 05.02.2021
|
Jednatel |
10.01.2020 |
Adresa: |
25101, 27120601, Praha-východ, Říčany, Jažlovice, Na Dlouhém, 79, Na Dlouhém 79, Jažlovice, 25101 Říčany |
|
Prologis Czech Republic Management s.r.o.
25175424 |
Neaktivní
od 10.01.2020
|
Jednatel |
07.04.2016 |
Adresa: |
25101, 27120601, Říčany, Jažlovice, Na Dlouhém, 79 |
|
Prologis Czech Republic Management s.r.o.
25175424 |
Neaktivní
od 10.01.2020
|
Jednatel |
07.04.2016 |
Adresa: |
25101, 27120601, Praha-východ, Říčany, Jažlovice, Na Dlouhém, 79, Na Dlouhém 79, Jažlovice, 25101 Říčany |
|
Prologis Czech Republic Management s.r.o.
25175424 |
Neaktivní
od 07.04.2016
|
Jednatel |
24.06.2015 |
Adresa: |
25101, 27120601, Říčany, Jažlovice, Na Dlouhém, 79 |
|
Prologis Czech Republic Management s.r.o.
25175424 |
Neaktivní
od 07.04.2016
|
Jednatel |
24.06.2015 |
Adresa: |
25101, 27120601, Praha-východ, Říčany, Jažlovice, Na Dlouhém, 79, Na Dlouhém 79, Jažlovice, 25101 Říčany |
|
James Pennington
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
SW183DY, London, Earlsfield Road 268b |
|
James Pennington
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
London, Earlsfield Road 268b, SW183DY, Earlsfield Road 268b, SW183DY London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
Simon Hooper
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
07.01.2008 |
Adresa: |
Hazlewell Road 88, SW15 6UR, London |
|
Reinhard Kalss
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
jednatel |
07.01.2008 |
Adresa: |
Neustifgasse 17, Vienna, 1070 |
|
Barbora Brühlová
|
Neaktivní
od 07.01.2008
|
jednatel |
23.08.2007 |
Adresa: |
13000, Praha, Praha 3, Vinohradská, 111/109 |
|
Barbora Brühlová
|
Neaktivní
od 07.01.2008
|
jednatel |
23.08.2007 |
Adresa: |
13000, 21759511, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 111, 109, Vinohradská 111/109, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|