Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | SHELLMAN COMPANY s.r.o., |
ICO: | 27945154 |
Registrovaná adresa: | 36001, 20740565, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, K. Čapka, 1231, 6, K. Čapka 1231/6, 36001 Karlovy Vary |
Začleněno na: | 16.08.2007 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DARYA DROZDOVA | Aktivní | 01.03.2024 | |
|
|||
SERGEY DROZDOV | Aktivní | 10.12.2019 | |
|
|||
DARYA DROZDOVA | Aktivní | 10.12.2019 | |
|
|||
MARINA DROZDOVA | Aktivní | 12.07.2019 | |
|
|||
MARINA DROZDOVA | Aktivní | 12.07.2019 | |
|
|||
TATIANA DROZDOVA | Aktivní | 29.11.2017 | |
|
|||
TATIANA DROZDOVA | Aktivní | 29.11.2017 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DARYA DROZDOVA | Aktivní | jednatel | 01.03.2024 |
|
|||
DARYA DROZDOVA | Aktivní | jednatel | 10.12.2019 |
|
|||
SERGEY DROZDOV | Aktivní | jednatel | 10.12.2019 |
|
|||
TATIANA DROZDOVA | Aktivní | jednatel | 29.11.2017 |
|
|||
TATIANA DROZDOVA | Aktivní | jednatel | 29.11.2017 |
|
|||
DARYA DROZDOVA | Neaktivní od 01.03.2024 | jednatel | 10.12.2019 |
|
|||
SERGEI DROZDOV | Neaktivní od 10.12.2019 | jednatel | 29.11.2017 |
|
|||
SERGEI DROZDOV | Neaktivní od 10.12.2019 | jednatel | 29.11.2017 |
|
|||
Sergey Drozdov | Neaktivní od 29.11.2017 | jednatel | 20.10.2010 |
|
|||
Sergey Drozdov | Neaktivní od 29.11.2017 | jednatel | 20.10.2010 |
|
|||
Tatyana Drozdova | Neaktivní od 29.11.2017 | jednatel | 27.08.2010 |
|
|||
Tatyana Drozdova | Neaktivní od 29.11.2017 | jednatel | 27.08.2010 |
|
|||
Darya Drozdova | Neaktivní od 10.12.2019 | jednatel | 10.11.2008 |
|
|||
Darya Drozdova | Neaktivní od 10.12.2019 | jednatel | 10.11.2008 |
|
|||
Tatyana Drozdova | Neaktivní od 10.11.2008 | jednatel | 16.08.2007 |
|
Registrační číslo SHELLMAN COMPANY s.r.o., je 27945154.
Registrační adresa SHELLMAN COMPANY s.r.o., je 36001, 20740565, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, K. Čapka, 1231, 6, K. Čapka 1231/6, 36001 Karlovy Vary.
SHELLMAN COMPANY s.r.o., byla založena 16.08.2007.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je DARYA DROZDOVA, SERGEY DROZDOV, DARYA DROZDOVA, MARINA DROZDOVA, MARINA DROZDOVA, TATIANA DROZDOVA, TATIANA DROZDOVA.