SVATOPLUK ŠÍDLO
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
člen představenstva |
08.12.2016 |
Adresa: |
53701, 27143023, Chrudim, Chrudim, Topol, 82 |
|
SVATOPLUK ŠÍDLO
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
člen představenstva |
08.12.2016 |
Adresa: |
53701, 27143023, Chrudim, Chrudim, Topol, 82, Topol 82, 53701 Chrudim |
|
ing. JAROSLAV MENŠÍK
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
člen představenstva |
06.06.2016 |
Adresa: |
39494, 8798931, Pelhřimov, Černovice, Svatava, 2 |
|
Ing. JAROSLAV MENŠÍK
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
člen představenstva |
06.06.2016 |
Adresa: |
39494, 8798931, Pelhřimov, Černovice, Svatava, 2, Svatava 2, 39494 Černovice |
|
Ing. JAROSLAV MENŠÍK
|
Neaktivní
od 06.06.2016
|
člen představenstva |
02.08.2015 |
Adresa: |
39501, 8798931, Pelhřimov, Černovice, Svatava, 2 |
|
Ing. JAROSLAV MENŠÍK
|
Neaktivní
od 06.06.2016
|
člen představenstva |
02.08.2015 |
Adresa: |
39494, 8798931, Pelhřimov, Černovice, Svatava, 2, Svatava 2, 39494 Černovice |
|
Ing. JAROSLAV MENŠÍK
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
člen představenstva |
01.06.2014 |
Adresa: |
25242, 41722221, Jesenice, Jesenice, Cedrová, 1322 |
|
Ing. JAROSLAV MENŠÍK
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
člen představenstva |
01.06.2014 |
Adresa: |
25242, 41722221, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Cedrová, 1322, Cedrová 1322, 25242 Jesenice |
|
Ing. Petr Dočekal
|
Neaktivní
od 17.11.2012
|
předseda představenstva |
03.09.2007 |
Adresa: |
53003, 7723903, Pardubice, Studánka, Bartoňova, 1019 |
|
Ing. Jaroslav Menšík
|
Neaktivní
od 01.06.2014
|
člen představenstva |
03.09.2007 |
Adresa: |
14300, 21936242, Praha 4, Lysinská, 1848/36 |
|
Svatopluk Šídlo
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
člen představenstva |
03.09.2007 |
Adresa: |
53701, 18903428, Chrudim, Hradištní, 1193 |
|
Ing. Petr Dočekal
|
Neaktivní
od 17.11.2012
|
předseda představenstva |
03.09.2007 |
Adresa: |
53012, 7723903, Pardubice, Pardubice, Studánka, Bartoňova, 1019, Bartoňova 1019, Studánka, 53012 Pardubice |
|
Ing. Jaroslav Menšík
|
Neaktivní
od 01.06.2014
|
člen představenstva |
03.09.2007 |
Adresa: |
14300, 21936242, Praha, Modřany, Lysinská, 1848, 36, Lysinská 1848/36, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Svatopluk Šídlo
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
člen představenstva |
03.09.2007 |
Adresa: |
53705, 18903428, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Hradištní, 1193, Hradištní 1193, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|