ANDREA KOPECKÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.06.2023 |
Adresa: |
51754, 9833625, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Vamberk, Struha, 873, Struha 873, 51754 Vamberk |
|
BRONISLAV HAIS
|
Aktivní
|
jednatel |
03.06.2017 |
Adresa: |
51754, 9829423, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Vamberk, Janáčkova, 450 |
|
BRONISLAV HAIS
|
Neaktivní
od 15.06.2023
|
jednatel |
03.06.2017 |
Adresa: |
51754, 9829423, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Vamberk, Janáčkova, 450, Janáčkova 450, 51754 Vamberk |
|
JIŘÍ JEDLIČKA
|
Neaktivní
od 03.06.2017
|
|
25.07.2014 |
Adresa: |
51754, 9832971, Vamberk, Vamberk, Struha, 808 |
|
JIŘÍ JEDLIČKA
|
Neaktivní
od 03.06.2017
|
|
25.07.2014 |
Adresa: |
51754, 9832971, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Vamberk, Struha, 808, Struha 808, 51754 Vamberk |
|
JIŘÍ JEDLIČKA
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
|
14.12.2012 |
Adresa: |
51754, 9832971, Vamberk, Vamberk, Struha, 808 |
|
JIŘÍ JEDLIČKA
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
|
14.12.2012 |
Adresa: |
51754, 9832971, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Vamberk, Struha, 808, Struha 808, 51754 Vamberk |
|
Marceli Mrowczynski
|
Neaktivní
od 14.12.2012
|
jednatel |
16.02.2012 |
Adresa: |
Mariano Comense (Co), Via Padre Masciadri 2, 22066 |
|
Zora Vondráková
|
Neaktivní
od 16.02.2012
|
jednatel |
27.09.2007 |
Adresa: |
12000, 21739072, Praha 2, Nusle, Jaromírova, 688/45 |
|
Zora Vondráková
|
Neaktivní
od 16.02.2012
|
jednatel |
27.09.2007 |
Adresa: |
12800, 21739072, Praha, Nusle, Jaromírova, 688, 45, Jaromírova 688/45, Nusle, 12800 Praha 2 |
|