PETR HOLOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2021 |
Adresa: |
33016, 28266323, Plzeň-sever, Všeruby, Všeruby, 373 |
|
PETR HOLOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2021 |
Adresa: |
33016, 28266323, Plzeň-sever, Všeruby, Všeruby, 373, č.p. 373, 33016 Všeruby |
|
JINDŘICH TVRDÝ
|
Neaktivní
od 17.05.2021
|
jednatel |
10.03.2014 |
Adresa: |
10100, 22658963, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 416, 9 |
|
Jindřich Tvrdý
|
Neaktivní
od 17.05.2021
|
jednatel |
10.03.2014 |
Adresa: |
10100, 22658963, Praha, Vršovice, Vršovická, 416, 9, Vršovická 416/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Luboš Koutník
|
Neaktivní
od 10.03.2014
|
jednatel |
02.03.2011 |
Adresa: |
46014, Liberec 14, Ostravská, 671 |
|
Luboš Koutník
|
Neaktivní
od 10.03.2014
|
jednatel |
02.03.2011 |
Adresa: |
46014, 23713909, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Ostravská, 671, 10, Ostravská 671/10, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Petr Kubán
|
Neaktivní
od 02.03.2011
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
51202, 16911679, Košťálov, 174 |
|
PETR KUBÁN
|
Neaktivní
od 02.03.2011
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
51202, 16911679, Semily, Košťálov, Košťálov, 174, č.p. 174, 51202 Košťálov |
|
Petr Jindra
|
Neaktivní
od 24.01.2011
|
jednatel |
21.11.2007 |
Adresa: |
10000, 22665536, Praha 10, Vršovice, 28.pluku, 914/45 |
|
Petr Jindra
|
Neaktivní
od 24.01.2011
|
jednatel |
21.11.2007 |
Adresa: |
10000, 22665536, Praha, Vršovice, 28. pluku, 914, 45, 28. pluku 914/45, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Jana Mertlová
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
jednatel |
06.09.2007 |
Adresa: |
37826, 17310237, Lodhéřov, 214 |
|
Jana Mertlová
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
jednatel |
06.09.2007 |
Adresa: |
37826, 17310237, Jindřichův Hradec, Lodhéřov, Lodhéřov, 214, č.p. 214, 37826 Lodhéřov |
|