Ing. PAVEL PETR
|
Neaktivní
od 23.11.2018
|
Předseda představenstva |
16.03.2016 |
Adresa: |
14900, 28437616, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Mirošovská, 966, 14 |
|
Ing. PAVEL PETR
|
Neaktivní
od 23.11.2018
|
Předseda představenstva |
16.03.2016 |
Adresa: |
14900, 28437616, Praha, Háje, Mirošovská, 966, 14, Mirošovská 966/14, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. PAVEL PETR
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
Předseda představenstva |
08.03.2016 |
Adresa: |
14900, 21818487, Praha, Háje, Hviezdoslavova, 514, 35 |
|
VÁCLAV HAVLÍK
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
Člen představenstva |
08.03.2016 |
Adresa: |
25242, 25226011, Jesenice, Jesenice, Za Rybníkem, 560 |
|
Václav Komrska
|
Neaktivní
od 23.11.2018
|
Člen představenstva |
08.03.2016 |
Adresa: |
25242, 28077377, Jesenice, Zdiměřice, Datlová, 292 |
|
Ing. PAVEL PETR
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
Předseda představenstva |
08.03.2016 |
Adresa: |
14900, 21818487, Praha, Háje, Hviezdoslavova, 514, 35, Hviezdoslavova 514/35, Háje, 14900 Praha 4 |
|
VÁCLAV HAVLÍK
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
Člen představenstva |
08.03.2016 |
Adresa: |
25242, 25226011, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Za Rybníkem, 560, Za Rybníkem 560, 25242 Jesenice |
|
Václav Komrska
|
Neaktivní
od 23.11.2018
|
Člen představenstva |
08.03.2016 |
Adresa: |
25242, 28077377, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Datlová, 292, Datlová 292, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
VÁCLAV HAVLÍK
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
člen představenstva |
11.01.2014 |
Adresa: |
25242, 25226011, Jesenice, Jesenice, Za Rybníkem, 560 |
|
VÁCLAV HAVLÍK
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
člen představenstva |
11.01.2014 |
Adresa: |
25242, 25226011, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Za Rybníkem, 560, Za Rybníkem 560, 25242 Jesenice |
|
Ing. PAVEL PETR
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
předseda představenstva |
30.12.2013 |
Adresa: |
14900, 21818487, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Hviezdoslavova, 514, 35 |
|
Ing. PAVEL PETR
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
předseda představenstva |
30.12.2013 |
Adresa: |
14900, 21818487, Praha, Háje, Hviezdoslavova, 514, 35, Hviezdoslavova 514/35, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Petr
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
předseda představenstva |
12.12.2011 |
Adresa: |
25168, 14523248, Kamenice, 26 |
|
Václav Havlík
|
Neaktivní
od 11.01.2014
|
člen představenstva |
12.12.2011 |
Adresa: |
25242, 25226011, Jesenice, Za Rybníkem, 560 |
|
Ing. Pavel Petr
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
předseda představenstva |
12.12.2011 |
Adresa: |
25168, 14523248, Praha-východ, Kamenice, Kamenice, Sídliště II, 26, Sídliště II 26, 25168 Kamenice |
|
VÁCLAV HAVLÍK
|
Neaktivní
od 11.01.2014
|
člen představenstva |
12.12.2011 |
Adresa: |
25242, 25226011, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Za Rybníkem, 560, Za Rybníkem 560, 25242 Jesenice |
|
Václav Komrska
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
člen představenstva |
09.08.2011 |
Adresa: |
25242, 28077377, Jesenice, Zdiměřice, Datlová, 292 |
|
Václav Komrska
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
člen představenstva |
09.08.2011 |
Adresa: |
25242, 28077377, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Datlová, 292, Datlová 292, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
Ing. Pavel Petr
|
Neaktivní
od 12.12.2011
|
člen představenstva |
29.10.2009 |
Adresa: |
25168, 14523248, Kamenice, 26 |
|
Ing. Pavel Petr
|
Neaktivní
od 12.12.2011
|
člen představenstva |
29.10.2009 |
Adresa: |
25168, 14523248, Praha-východ, Kamenice, Kamenice, Sídliště II, 26, Sídliště II 26, 25168 Kamenice |
|
Štěpán Růžek
|
Neaktivní
od 09.08.2011
|
člen představenstva |
18.08.2009 |
Adresa: |
14200, 21852481, Praha 4, Kamýk, Olbramovická, 714/4 |
|
Štěpán Růžek
|
Neaktivní
od 09.08.2011
|
člen představenstva |
18.08.2009 |
Adresa: |
14200, 21852481, Praha, Kamýk, Olbramovická, 714, 4, Olbramovická 714/4, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Martin Oswald
|
Neaktivní
od 18.08.2009
|
člen představenstva |
18.09.2007 |
Adresa: |
19800, 22729569, Praha, Manželů Dostálových, 1302 |
|
Ing. Milan Boehm
|
Neaktivní
od 29.10.2009
|
místopředseda představenstva |
18.09.2007 |
Adresa: |
10000, 22652311, Praha, Šrobárova, 1867/8 |
|
Ing. Petr Kubík
|
Neaktivní
od 12.12.2011
|
předseda představenstva |
18.09.2007 |
Adresa: |
11000, 21727449, Praha, Králodvorská, 1086/14 |
|
Martin Oswald
|
Neaktivní
od 18.08.2009
|
člen představenstva |
18.09.2007 |
Adresa: |
19800, 22729569, Praha, Kyje, Manželů Dostálových, 1302, Manželů Dostálových 1302, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. MILAN BOEHM
|
Neaktivní
od 29.10.2009
|
místopředseda představenstva |
18.09.2007 |
Adresa: |
10100, 22652311, Praha, Vinohrady, Šrobárova, 1867, 8, Šrobárova 1867/8, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Petr Kubík
|
Neaktivní
od 12.12.2011
|
předseda představenstva |
18.09.2007 |
Adresa: |
11000, 21727449, Praha, Staré Město, Králodvorská, 1086, 14, Králodvorská 1086/14, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|