GUSTAV KOVÁČ
|
Neaktivní
od 17.04.2021
|
jednatel |
08.08.2016 |
Adresa: |
Velký Krtíš, Bánskobystrický, Školská 726/3 |
|
GUSTAV KOVÁČ
|
Neaktivní
od 17.04.2021
|
jednatel |
08.08.2016 |
Adresa: |
Velký Krtíš, Bánskobystrický, Školská 726/3, Školská 726/3, Velký Krtíš, Bánskobystrický, Slovensko |
|
MICHAL KOTLÍN
|
Neaktivní
od 08.08.2016
|
jednatel |
05.03.2016 |
Adresa: |
10900, 72650311, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, U Golfu, 640 |
|
MICHAL KOTLÍN
|
Neaktivní
od 08.08.2016
|
jednatel |
05.03.2016 |
Adresa: |
10900, 72650311, Praha, Horní Měcholupy, U Golfu, 640, U Golfu 640, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
MICHAL KOTLÍN
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
jednatel |
14.08.2015 |
Adresa: |
25242, 27275680, Jesenice, Horní Jirčany, Fialková, 1100 |
|
MICHAL KOTLÍN
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
jednatel |
14.08.2015 |
Adresa: |
25242, 27275680, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Fialková, 1100, Fialková 1100, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
Hana Adámková
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
jednatel |
26.10.2007 |
Adresa: |
10000, 22626603, Praha 10, Uhříněveská, 2276/41 |
|
Hana Adámková
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
jednatel |
26.10.2007 |
Adresa: |
10000, 22626603, Praha, Strašnice, Uhříněveská, 2276, 41, Uhříněveská 2276/41, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ingrid Stirberová
|
Neaktivní
od 26.10.2007
|
jednatel |
11.09.2007 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha 4, Pod Lázní, 745/5 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2007
|
jednatel |
11.09.2007 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5, Pod lázní 745/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|