Denys Bychenko
|
Neaktivní
od 10.05.2022
|
jednatel |
25.03.2010 |
Adresa: |
19800, 22413413, Praha 9, Černý Most, Paculova, 1116/3 |
|
Denys Bychenko
|
Neaktivní
od 10.05.2022
|
jednatel |
25.03.2010 |
Adresa: |
19800, 22413413, Praha, Černý Most, Paculova, 1116, 3, Paculova 1116/3, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Jan Herget
|
Neaktivní
od 25.08.2008
|
jednatel |
11.07.2008 |
Adresa: |
14000, 21869391, Praha 4, Horáčkova, 1213 |
|
Ing. JAN HERGET
|
Neaktivní
od 25.08.2008
|
jednatel |
11.07.2008 |
Adresa: |
14000, 21869391, Praha, Krč, Horáčkova, 1213, 21, Horáčkova 1213/21, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Jolana Bjelková
|
Neaktivní
od 11.02.2009
|
jednatel |
18.10.2007 |
Adresa: |
2310457, Vrchlabí, Dělnická, 1032 |
|
Jolana Bjelková
|
Neaktivní
od 11.02.2009
|
jednatel |
18.10.2007 |
Adresa: |
54301, 2310457, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Dělnická, 1032, Dělnická 1032, 54301 Vrchlabí |
|
Jolana Bjelkova
|
Neaktivní
od 19.09.2007
|
jednatel |
19.09.2007 |
Adresa: |
Vrchlabí, Dělnická, 103 |
|
Jolana Bjelková
|
Neaktivní
od 18.10.2007
|
jednatel |
19.09.2007 |
Adresa: |
Vrchlabí, Dělnická, 103 |
|
Karel Vacek
|
Neaktivní
od 25.03.2010
|
jednatel |
19.09.2007 |
Adresa: |
110, 21715882, Praha 1, Elišky Krásnohorské, 123/10 |
|
Jolana Bjelkova
|
Neaktivní
od 19.09.2007
|
jednatel |
19.09.2007 |
Adresa: |
103, Vrchlabí, Dělnická, Dělnická 103, Vrchlabí, Česká republika |
|
Jolana Bjelková
|
Neaktivní
od 18.10.2007
|
jednatel |
19.09.2007 |
Adresa: |
103, Vrchlabí, Dělnická, Dělnická 103, Vrchlabí, Česká republika |
|
Karel Vacek
|
Neaktivní
od 25.03.2010
|
jednatel |
19.09.2007 |
Adresa: |
11000, 21715882, Praha, Staré Město, Elišky Krásnohorské, 123, 10, Elišky Krásnohorské 123/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|