RNDr. SLAVOMÍR HRINKO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.12.2016 |
Adresa: |
08001, Prešov, Mirka Nešpora, 4888, 6 |
|
RNDr. SLAVOMÍR HRINKO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.12.2016 |
Adresa: |
Prešov, Mirka Nešpora, 08001, 6, Mirka Nešpora 4888/6, 08001 Prešov, Slovensko |
|
Mgr. SLAVOMÍR HRINKO
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.02.2015 |
Adresa: |
13000, 21766401, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jičínská, 2348, 10 |
|
Mgr. SLAVOMÍR HRINKO
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.02.2015 |
Adresa: |
13000, 21766401, Praha, Vinohrady, Jičínská, 2348, 10, Jičínská 2348/10, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. SLAVOMÍR HRINKO
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
předseda představenstva |
01.01.2014 |
Adresa: |
10600, 26075016, Praha 10, Záběhlice, Střemchová, 3162, 3 |
|
Mgr. SLAVOMÍR HRINKO
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
předseda představenstva |
01.01.2014 |
Adresa: |
10600, 26075016, Praha, Záběhlice, Střemchová, 3162, 3, Střemchová 3162/3, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Mgr. Slavomír Hrinko
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
předseda představenstva |
05.01.2011 |
Adresa: |
10600, 26075016, Praha 10, Střemchová, 3162, 3 |
|
RNDr. SLAVOMÍR HRINKO
|
Neaktivní
od 12.12.2016
|
člen představenstva |
05.01.2011 |
Adresa: |
08001, Prešov, Mirka Nešpora, 4888, 6 |
|
Mgr. SLAVOMÍR HRINKO
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
předseda představenstva |
05.01.2011 |
Adresa: |
10600, 26075016, Praha, Záběhlice, Střemchová, 3162, 3, Střemchová 3162/3, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
RNDr. SLAVOMÍR HRINKO
|
Neaktivní
od 12.12.2016
|
člen představenstva |
05.01.2011 |
Adresa: |
Prešov, Mirka Nešpora, 08001, 6, Mirka Nešpora 4888/6, 08001 Prešov, Slovensko |
|
Mgr. Slavomír Hrinko
|
Neaktivní
od 05.01.2011
|
člen představenstva |
11.12.2007 |
Adresa: |
15000, 25463071, Praha 5, Trnkovo náměstí, 1112/2 |
|
Mgr. Slavomír Hrinko
|
Neaktivní
od 05.01.2011
|
člen představenstva |
11.12.2007 |
Adresa: |
15200, 25463071, Praha, Hlubočepy, Trnkovo náměstí, 1112, 2, Trnkovo náměstí 1112/2, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Mgr. Daniel Slavík
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
člen představenstva |
13.09.2007 |
Adresa: |
18100, 22397990, Praha 8, U Pentlovky, 469 |
|
Mgr. Daniel Slavík
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
člen představenstva |
13.09.2007 |
Adresa: |
18100, 22397990, Praha, Troja, U Pentlovky, 469, 1, U Pentlovky 469/1, Troja, 18100 Praha 8 |
|