MARTIN BENKA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2021 |
Adresa: |
35002, 3821013, Cheb, Dolní Žandov, Podlesí, 3 |
|
MARTIN BENKA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2021 |
Adresa: |
35002, 3821013, Cheb, Dolní Žandov, Podlesí, 3, Podlesí 3, 35002 Dolní Žandov |
|
JOSEF BENKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.07.2014 |
Adresa: |
35002, 20906277, Cheb, Cheb, Lesní, 1401, 16 |
|
JOSEF BENKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.07.2014 |
Adresa: |
35002, 20906277, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1401, 16, Lesní 1401/16, 35002 Cheb |
|
MARTIN BENKA
|
Neaktivní
od 22.10.2021
|
jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
35002, 20897618, Cheb, Cheb, Májová, 659, 45 |
|
MARTIN BENKA
|
Neaktivní
od 22.10.2021
|
jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
35002, 20897618, Cheb, Cheb, Cheb, Májová, 659, 45, Májová 659/45, 35002 Cheb |
|
Martin Benka
|
Neaktivní
od 29.04.2013
|
jednatel |
18.06.2012 |
Adresa: |
35002, Cheb, Májová, 659, 45 |
|
MARTIN BENKA
|
Neaktivní
od 29.04.2013
|
jednatel |
18.06.2012 |
Adresa: |
35002, 20897618, Cheb, Cheb, Cheb, Májová, 659, 45, Májová 659/45, 35002 Cheb |
|
Josef Benka
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
12.09.2006 |
Adresa: |
35002, 20906277, Cheb, Lesní, 1401/16 |
|
JOSEF BENKA
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
12.09.2006 |
Adresa: |
35002, 20906277, Cheb, Cheb, Cheb, Lesní, 1401, 16, Lesní 1401/16, 35002 Cheb |
|