ANDRIAN MAIMESCU
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2024 |
Adresa: |
13000, 21771464, Praha, Žižkov, Milíčova, 471, 25, Milíčova 471/25, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
LEONID GRIMBERG
|
Aktivní
|
jednatel |
06.10.2022 |
Adresa: |
26716, 83007041, Beroun, Vysoký Újezd, Vysoký Újezd, V Hlinkách, 238 |
|
TATIANA GRIMBERG
|
Aktivní
|
jednatel |
06.10.2022 |
Adresa: |
26716, 83007041, Beroun, Vysoký Újezd, Vysoký Újezd, V Hlinkách, 238 |
|
LEONID GRIMBERG
|
Neaktivní
od 07.08.2024
|
jednatel |
06.10.2022 |
Adresa: |
26716, 83007041, Beroun, Vysoký Újezd, Vysoký Újezd, V Hlinkách, 238, V Hlinkách 238, 26716 Vysoký Újezd |
|
TATIANA GRIMBERG
|
Neaktivní
od 07.08.2024
|
jednatel |
06.10.2022 |
Adresa: |
26716, 83007041, Beroun, Vysoký Újezd, Vysoký Újezd, V Hlinkách, 238, V Hlinkách 238, 26716 Vysoký Újezd |
|
TATIANA GRIMBERG
|
Neaktivní
od 06.10.2022
|
jednatel |
30.04.2019 |
Adresa: |
25267, 42120471, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, Polní, 500 |
|
TATIANA GRIMBERG
|
Neaktivní
od 06.10.2022
|
jednatel |
30.04.2019 |
Adresa: |
25267, 42120471, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, Polní, 500, Polní 500, 25267 Tuchoměřice |
|
LEONID GRIMBERG
|
Neaktivní
od 06.10.2022
|
jednatel |
19.07.2018 |
Adresa: |
25267, 42120471, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, Polní, 500 |
|
DANIEL KINER
|
Neaktivní
od 30.04.2019
|
jednatel |
19.07.2018 |
Adresa: |
25245, 27628728, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Spojovací, 228 |
|
Daniel Kiner
|
Neaktivní
od 30.04.2019
|
jednatel |
19.07.2018 |
Adresa: |
25245, 27628728, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Spojovací, 228, Spojovací 228, 25245 Ohrobec |
|
LEONID GRIMBERG
|
Neaktivní
od 06.10.2022
|
jednatel |
19.07.2018 |
Adresa: |
25267, 42120471, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, Polní, 500, Polní 500, 25267 Tuchoměřice |
|
EMMA KAGRAMANYAN
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
02.01.2015 |
Adresa: |
Moskva, Něžinskaja 8/1/139 |
|
RAFAELLA KAGRAMANYAN
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
02.01.2015 |
Adresa: |
Moskva, Možajskoje šosse 6/1/224 |
|
EMMA KAGRAMANYAN
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
02.01.2015 |
Adresa: |
Moskva, Něžinskaja 8/1/139, Něžinskaja 8/1/139, Moskva, Rusko |
|
RAFAELLA KAGRAMANYAN
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
02.01.2015 |
Adresa: |
Moskva, Možajskoje šosse 6/1/224, Možajskoje šosse 6/1/224, Moskva, Rusko |
|
Emma Kagramanyan
|
Neaktivní
od 02.01.2015
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
115522 Moskva, Kantemirovskaja, 22/1 |
|
Rafaella Kagramanyan
|
Neaktivní
od 02.01.2015
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
115522 Moskva, Kantemirovskaja, 22/1 |
|
David Kagramanyan
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
115522 Moskva, Kantemirovskaja, 22/1 |
|
Gayane Kagramanyan
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
115522 Moskva, Kantemirovskaja, 22/1 |
|
Emma Kagramanyan
|
Neaktivní
od 02.01.2015
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
22/1, 115522 Moskva, Kantemirovskaja, Kantemirovskaja 22/1, 115522 Moskva, Rusko |
|
Rafaella Kagramanyan
|
Neaktivní
od 02.01.2015
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
22/1, 115522 Moskva, Kantemirovskaja, Kantemirovskaja 22/1, 115522 Moskva, Rusko |
|
David Kagramanyan
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
22/1, 115522 Moskva, Kantemirovskaja, Kantemirovskaja 22/1, 115522 Moskva, Rusko |
|
Gayane Kagramanyan
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
09.11.2009 |
Adresa: |
22/1, 115522 Moskva, Kantemirovskaja, Kantemirovskaja 22/1, 115522 Moskva, Rusko |
|
Zbyněk Krejbich
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
11.09.2006 |
Adresa: |
36221, 20721391, Nejdek, Závodu míru, 978 |
|
Zbyněk Krejbich
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
jednatel |
11.09.2006 |
Adresa: |
36221, 20721391, Karlovy Vary, Nejdek, Nejdek, Závodu míru, 978, Závodu míru 978, 36221 Nejdek |
|