JAN ŠLOSÁREK
|
Neaktivní
od 17.03.2022
|
jednatel |
25.08.2015 |
Adresa: |
70200, 3196500, Ostrava, Moravská Ostrava, Vítězná, 2718, 10a |
|
JAN ŠLOSÁREK
|
Neaktivní
od 17.03.2022
|
jednatel |
25.08.2015 |
Adresa: |
70200, 3196500, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Vítězná, 2718, 10a, Vítězná 2718/10a, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Jan Šlosárek
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
jednatel |
20.08.2008 |
Adresa: |
70200, 3196500, Ostrava, Moravská Ostrava, Vítězná, 2718/10A |
|
JAN ŠLOSÁREK
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
jednatel |
20.08.2008 |
Adresa: |
70200, 3196500, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Vítězná, 2718, 10a, Vítězná 2718/10a, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Hoang Mai Lan
|
Neaktivní
od 20.08.2008
|
jednatel |
14.05.2008 |
Adresa: |
35002, 20910789, Cheb, Pobřežní, 1804 |
|
Hoang Mai Lan
|
Neaktivní
od 20.08.2008
|
jednatel |
14.05.2008 |
Adresa: |
35002, 20910789, Cheb, Cheb, Cheb, Pobřežní, 1804, 5, Pobřežní 1804/5, 35002 Cheb |
|
Tomáš Uhrík
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
jednatel |
19.09.2006 |
Adresa: |
70800, 3297241, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1389/2 |
|
Tomáš Uhrík
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
jednatel |
19.09.2006 |
Adresa: |
70800, 3297241, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1389, 2, Slavíkova 1389/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|