Mgr. LUKÁŠ ZSCHERP
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2024 |
Adresa: |
33008, 27262570, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Zruč, Luční, 521, Luční 521, Zruč, 33008 Zruč-Senec |
|
Ing. JITKA PROŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.02.2020 |
Adresa: |
32600, 24511226, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, náměstí Milady Horákové, 1458, 3 |
|
Ing. JITKA PROŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.02.2020 |
Adresa: |
32600, 24511226, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, náměstí Milady Horákové, 1458, 3, náměstí Milady Horákové 1458/3, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Mgr. LUKÁŠ ZSCHERP
|
Aktivní
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
33011, 756512, Třemošná, Záluží, Do Kytorek, 146 |
|
Mgr. LUKÁŠ ZSCHERP
|
Neaktivní
od 31.01.2024
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
33011, 756512, Plzeň-sever, Třemošná, Záluží, Do Kytorek, 146, Do Kytorek 146, Záluží, 33011 Třemošná |
|
Mgr. Lukáš Zscherp
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
jednatel |
06.04.2009 |
Adresa: |
33011, Třemošná, Záluží u Plzně, 146 |
|
Mgr. Lukáš Zscherp
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
jednatel |
06.04.2009 |
Adresa: |
33011, 746398, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Americká, 146, Americká 146, 33011 Třemošná |
|
Mgr. Ing. Jiří Prošek
|
Neaktivní
od 06.04.2009
|
jednatel |
20.11.2006 |
Adresa: |
31200, 24582042, Plzeň, Pod Vrchem, 63 |
|
Mgr. Ing. Jiří Prošek
|
Neaktivní
od 06.04.2009
|
jednatel |
20.11.2006 |
Adresa: |
31200, 24582042, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Pod Vrchem, 868, 63, Pod Vrchem 868/63, Lobzy, 31200 Plzeň |
|