OLEKSII PRONIN
|
Aktivní
|
jednatel |
20.03.2023 |
Adresa: |
Obuchov, ul. Miru 10/131, ul. Miru 10/131, Obuchov, Ukrajina |
|
NICOLA MARINELLO
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2022 |
Adresa: |
Busto Arsizio, Via Vespri Siciliani N. 1 |
|
NICOLA MARINELLO
|
Neaktivní
od 20.03.2023
|
jednatel |
23.11.2022 |
Adresa: |
Busto Arsizio, Via Vespri Siciliani N. 1, Via Vespri Siciliani N. 1, Busto Arsizio, Itálie |
|
ALEXANDR MIZJUK
|
Neaktivní
od 23.11.2022
|
Jednatel |
25.04.2019 |
Adresa: |
36001, 20738943, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krymská, 1056, 5 |
|
ALEXANDR MIZJUK
|
Neaktivní
od 23.11.2022
|
Jednatel |
25.04.2019 |
Adresa: |
36001, 20738943, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krymská, 1056, 5, Krymská 1056/5, 36001 Karlovy Vary |
|
ALEXANDR MIZJUK
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
Jednatel |
27.03.2014 |
Adresa: |
36001, 20741839, Karlovy Vary, Karlovy Vary, náměstí Dr. M. Horákové, 1359, 7 |
|
ALEXANDR MIZJUK
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
Jednatel |
27.03.2014 |
Adresa: |
36001, 20741839, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, náměstí Dr. M. Horákové, 1359, 7, náměstí Dr. M. Horákové 1359/7, 36001 Karlovy Vary |
|
Ildar Khatmullin
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
jednatel |
11.04.2012 |
Adresa: |
Ufa, Mubarjakova, 11, 22 |
|
Dmitry Konovalov
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
jednatel |
11.04.2012 |
Adresa: |
Nižnij Tagin, Kurortnaja, 10, 15 |
|
Ildar Khatmullin
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
jednatel |
11.04.2012 |
Adresa: |
Ufa, Mubarjakova, 22, Mubarjakova 11/22, Ufa, Rusko |
|
Dmitry Konovalov
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
jednatel |
11.04.2012 |
Adresa: |
Nižnij Tagin, Kurortnaja, 15, Kurortnaja 10/15, Nižnij Tagin, Rusko |
|
Victor Stepanov
|
Neaktivní
od 11.04.2012
|
jednatel |
30.06.2009 |
Adresa: |
Moskva, Chamovničeskij val, 2/83 |
|
Victor Stepanov
|
Neaktivní
od 11.04.2012
|
jednatel |
30.06.2009 |
Adresa: |
2/83, Moskva, Chamovničeskij val, Chamovničeskij val 2/83, Moskva, Rusko |
|
Galina Chekanova
|
Neaktivní
od 11.04.2012
|
jednatel |
18.03.2009 |
Adresa: |
Moskva, Chamovničeskij val, 2/83 |
|
Galina Chekanova
|
Neaktivní
od 11.04.2012
|
jednatel |
18.03.2009 |
Adresa: |
2/83, Moskva, Chamovničeskij val, Chamovničeskij val 2/83, Moskva, Rusko |
|
Lidia Stepanova
|
Neaktivní
od 11.04.2012
|
jednatel |
08.12.2006 |
Adresa: |
Moskva, Chamovničeskij val, 2/83 |
|
Lidia Stepanova
|
Neaktivní
od 11.04.2012
|
jednatel |
08.12.2006 |
Adresa: |
2/83, Moskva, Chamovničeskij val, Chamovničeskij val 2/83, Moskva, Rusko |
|