Bc. KATEŘINA PEROUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2018
|
Jednatel |
08.03.2018 |
Adresa: |
35002, 75541190, Cheb, Okrouhlá, Jesenice, 13 |
|
Bc. KATEŘINA PEROUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2018
|
Jednatel |
08.03.2018 |
Adresa: |
35002, 75541190, Cheb, Okrouhlá, Jesenice, 13, Jesenice 13, 35002 Okrouhlá |
|
JAROSLAV BÍLEK
|
Neaktivní
od 07.06.2018
|
jednatel |
06.10.2016 |
Adresa: |
35101, 12974251, Cheb, Františkovy Lázně, Horní Lomany, Družstevní, 203, 5 |
|
JAROSLAV BÍLEK
|
Neaktivní
od 07.06.2018
|
jednatel |
06.10.2016 |
Adresa: |
35101, 12974251, Cheb, Františkovy Lázně, Horní Lomany, Družstevní, 203, 5, Družstevní 203/5, Horní Lomany, 35101 Františkovy Lázně |
|
ONDREJ KURÁK
|
Neaktivní
od 31.12.2010
|
jednatel |
30.11.2009 |
Adresa: |
35201, 11841672, Hazlov, Lipná, 12 |
|
ONDREJ KURÁK
|
Neaktivní
od 31.12.2010
|
jednatel |
30.11.2009 |
Adresa: |
35201, 11841672, Cheb, Hazlov, Lipná, 12, Lipná 12, 35201 Hazlov |
|
Petr Pařez
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
jednatel |
21.02.2007 |
Adresa: |
35703, 20956649, Svatava, Palackého, 387 |
|
Petr Krejčí
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
jednatel |
21.02.2007 |
Adresa: |
35132, 11842636, Hazlov, Výhledy, 22 |
|
Jaroslav Bílek
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
jednatel |
21.02.2007 |
Adresa: |
35101, 12974251, Františkovy Lázně, Družstevní, 203/5 |
|
Petr Pařez
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
jednatel |
21.02.2007 |
Adresa: |
35703, 20956649, Sokolov, Svatava, Svatava, Palackého, 387, Palackého 387, 35703 Svatava |
|
PETR KREJČÍ
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
jednatel |
21.02.2007 |
Adresa: |
35201, 11842636, Cheb, Hazlov, Výhledy, 22, Výhledy 22, 35201 Hazlov |
|
JAROSLAV BÍLEK
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
jednatel |
21.02.2007 |
Adresa: |
35101, 12974251, Cheb, Františkovy Lázně, Horní Lomany, Družstevní, 203, 5, Družstevní 203/5, Horní Lomany, 35101 Františkovy Lázně |
|