VOJTĚCH JECH
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
31.05.2014 |
Adresa: |
40011, 17838410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Malátova, 2433, 9 |
|
VOJTĚCH JECH
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
31.05.2014 |
Adresa: |
40011, 17838410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Malátova, 2433, 9, Malátova 2433/9, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
VOJTĚCH JECH
|
Neaktivní
od 31.05.2014
|
jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
40003, 17910005, Ústí nad Labem, Střekov, Tomáše ze Štítného, 1122, 3 |
|
VOJTĚCH JECH
|
Neaktivní
od 31.05.2014
|
jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
40003, 17910005, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Tomáše ze Štítného, 1122, 3, Tomáše ze Štítného 1122/3, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Patrick Haslach
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
jednatel |
16.02.2012 |
Adresa: |
93437, Furth im Wald, Eulenweg, 19 |
|
Patrick Haslach
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
jednatel |
16.02.2012 |
Adresa: |
Furth im Wald, Eulenweg, 93437, Eulenweg 19, 93437 Furth im Wald, Německo |
|
Ing. Jiří Jandečka
|
Neaktivní
od 16.02.2012
|
jednatel |
21.04.2008 |
Adresa: |
34506, 6838260, Oprechtice, 45 |
|
Ing. Jiří Jandečka
|
Neaktivní
od 16.02.2012
|
jednatel |
21.04.2008 |
Adresa: |
34506, 6838260, Domažlice, Zahořany, Oprechtice, 45, Oprechtice 45, 34506 Zahořany |
|
Manfred Knote
|
Neaktivní
od 21.04.2008
|
jednatel |
09.05.2007 |
Adresa: |
96450, Coburg, Am Himmelsacker, 61 |
|
Manfred Knote
|
Neaktivní
od 21.04.2008
|
jednatel |
09.05.2007 |
Adresa: |
61, Coburg, Am Himmelsacker, 96450, Am Himmelsacker 61, 96450 Coburg, Německo |
|