LARISA ACHMEDBEKOVA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.08.2023 |
Adresa: |
36018, 85176516, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tašovice, Přímá, 326, 30, Přímá 326/30, Tašovice, 36018 Karlovy Vary |
|
LARISA ACHMEDBEKOVA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.10.2019 |
Adresa: |
36001, 20737785, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha, 939, 14 |
|
LARISA ACHMEDBEKOVA
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
člen představenstva |
20.06.2023 |
Adresa: |
36001, 20737785, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha, 939, 14, nábřeží Jana Palacha 939/14, 36001 Karlovy Vary |
|
LARISA ACHMEDBEKOVA
|
Neaktivní
od 20.06.2023
|
člen představenstva |
04.10.2019 |
Adresa: |
36001, 20737785, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha, 939, 14, nábřeží Jana Palacha 939/14, 36001 Karlovy Vary |
|
LARISA ACHMEDBEKOVA
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
člen představenstva |
05.12.2012 |
Adresa: |
36001, 20737785, Karlovy Vary, Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha, 939, 14 |
|
LARISA ACHMEDBEKOVA
|
Neaktivní
od 04.10.2019
|
člen představenstva |
05.12.2012 |
Adresa: |
36001, 20737785, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha, 939, 14, nábřeží Jana Palacha 939/14, 36001 Karlovy Vary |
|
Larisa Achmedbekova
|
Neaktivní
od 05.12.2012
|
předseda představenstva |
23.05.2007 |
Adresa: |
36001, 20737785, Karlovy Vary, Nábřeží Jana Palacha, 939/14 |
|
Iveta Pacindová
|
Neaktivní
od 05.12.2012
|
člen představenstva |
23.05.2007 |
Adresa: |
36471, 20668201, Bochov, Mlýnská, 262 |
|
František Zelenka
|
Neaktivní
od 05.12.2012
|
člen představenstva |
23.05.2007 |
Adresa: |
36471, Bochov, Javorná, 2 |
|
LARISA ACHMEDBEKOVA
|
Neaktivní
od 05.12.2012
|
předseda představenstva |
23.05.2007 |
Adresa: |
36001, 20737785, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha, 939, 14, nábřeží Jana Palacha 939/14, 36001 Karlovy Vary |
|
Iveta Pacindová
|
Neaktivní
od 05.12.2012
|
člen představenstva |
23.05.2007 |
Adresa: |
36471, 20668201, Karlovy Vary, Bochov, Bochov, Mlýnská, 262, Mlýnská 262, 36471 Bochov |
|
František Zelenka
|
Neaktivní
od 05.12.2012
|
člen představenstva |
23.05.2007 |
Adresa: |
36471, 79630804, Karlovy Vary, Andělská Hora, Andělská Hora, č.ev. 40, 36471 Andělská Hora |
|