YURIY PODMARKOV
|
Neaktivní
od 23.12.2022
|
jednatel |
10.10.2019 |
Adresa: |
37501, 20039603, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Legií, 155 |
|
YURIY PODMARKOV
|
Neaktivní
od 23.12.2022
|
jednatel |
10.10.2019 |
Adresa: |
37501, 20039603, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Legií, 155, Legií 155, 37501 Týn nad Vltavou |
|
IURII PODMARKOV
|
Neaktivní
od 10.10.2019
|
jednatel |
31.05.2017 |
Adresa: |
37501, 20039603, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Legií, 155 |
|
IURII PODMARKOV
|
Neaktivní
od 10.10.2019
|
jednatel |
31.05.2017 |
Adresa: |
37501, 20039603, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Legií, 155, Legií 155, 37501 Týn nad Vltavou |
|
IURII PODMARKOV
|
Neaktivní
od 31.05.2017
|
jednatel |
25.08.2015 |
Adresa: |
37001, 27754260, České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř., 1257, 23 |
|
IURII PODMARKOV
|
Neaktivní
od 31.05.2017
|
jednatel |
25.08.2015 |
Adresa: |
37001, 27754260, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř., 1257, 23, Pražská tř. 1257/23, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
PAVEL BASHARINOV
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
jednatel |
30.05.2015 |
Adresa: |
27343, 73646482, Kladno, Buštěhrad, Buštěhrad, Olivová, 1078 |
|
ANNA BASHARINOVA
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
Jednatel |
30.05.2015 |
Adresa: |
27343, 73646482, Kladno, Buštěhrad, Buštěhrad, Olivová, 1078 |
|
PAVEL BASHARINOV
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
jednatel |
30.05.2015 |
Adresa: |
27343, 73646482, Kladno, Buštěhrad, Buštěhrad, Olivová, 1078, Olivová 1078, 27343 Buštěhrad |
|
ANNA BASHARINOVA
|
Neaktivní
od 25.08.2015
|
Jednatel |
30.05.2015 |
Adresa: |
27343, 73646482, Kladno, Buštěhrad, Buštěhrad, Olivová, 1078, Olivová 1078, 27343 Buštěhrad |
|
PAVEL BASHARINOV
|
Neaktivní
od 30.05.2015
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
15521, 27783022, Praha 5, Zličín, Sazovická, 455, 26 |
|
ANNA BASHARINOVA
|
Neaktivní
od 30.05.2015
|
Jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
15521, 27783022, Praha 5, Zličín, Sazovická, 455, 26 |
|
ANNA BASHARINOVA
|
Neaktivní
od 30.05.2015
|
Jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
15521, 27783022, Praha, Zličín, Sazovická, 455, 26, Sazovická 455/26, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
PAVEL BASHARINOV
|
Neaktivní
od 30.05.2015
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
15521, 27783022, Praha, Zličín, Sazovická, 455, 26, Sazovická 455/26, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Ing. Pavel Basharinov
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
10.05.2010 |
Adresa: |
15500, 27783022, Praha 5, Zličín, Sazovická, 455, 26 |
|
Anna Basharinova
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Jednatel |
10.05.2010 |
Adresa: |
15500, 27783022, Praha 5, Zličín, Sazovická, 455, 26 |
|
Ing. Pavel Basharinov
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
10.05.2010 |
Adresa: |
15521, 27783022, Praha, Zličín, Sazovická, 455, 26, Sazovická 455/26, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
ANNA BASHARINOVA
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Jednatel |
10.05.2010 |
Adresa: |
15521, 27783022, Praha, Zličín, Sazovická, 455, 26, Sazovická 455/26, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Anna Basharinova
|
Neaktivní
od 10.05.2010
|
Jednatel |
20.04.2009 |
Adresa: |
107 392 Moskva, ul. Chalturinskaja 14-1 |
|
Pavel Basharinov
|
Neaktivní
od 10.05.2010
|
jednatel |
16.07.2007 |
Adresa: |
105 318 Moskva, ul. Ščerbakovskaja, 8-12 |
|
Pavel Basharinov
|
Neaktivní
od 10.05.2010
|
jednatel |
16.07.2007 |
Adresa: |
8-12, 105 318 Moskva, ul. Ščerbakovskaja, ul. Ščerbakovskaja 8-12, 105 318 Moskva, Rusko |
|