VLASTIMIL ARGMAN
|
Aktivní
|
člen |
05.10.2020 |
Adresa: |
36018, 20675429, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tašovice, Slovanská, 124 |
|
VLASTIMIL ARGMAN
|
Aktivní
|
člen |
05.10.2020 |
Adresa: |
36018, 20675429, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tašovice, Slovanská, 124, Slovanská 124, Tašovice, 36018 Karlovy Vary |
|
Ing. PAVEL ŠTĚRBÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.01.2017 |
Adresa: |
25210, 75347032, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Dobříšská, 1136 |
|
ing. PAVEL ŠTĚRBÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.01.2017 |
Adresa: |
25210, 75347032, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Dobříšská, 1136, Dobříšská 1136, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
Ing. Josef Matějo
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.10.2014 |
Adresa: |
25101, 12722529, Říčany, Říčany, Dobrovského, 563, 9 |
|
Ing. JOSEF MATĚJO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.10.2014 |
Adresa: |
25101, 12722529, Praha-východ, Říčany, Říčany, Dobrovského, 563, 9, Dobrovského 563/9, 25101 Říčany |
|
ing. PAVEL ŠTĚRBÁK
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
předseda představenstva |
23.11.2016 |
Adresa: |
15600, 22134212, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Elišky Přemyslovny, 398 |
|
VLASTIMIL ARGMAN
|
Neaktivní
od 05.10.2020
|
člen |
23.11.2016 |
Adresa: |
36018, 20675461, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tašovice, Slovanská, 128 |
|
ing. PAVEL ŠTĚRBÁK
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
předseda představenstva |
23.11.2016 |
Adresa: |
15600, 22134212, Praha, Zbraslav, Elišky Přemyslovny, 398, Elišky Přemyslovny 398, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
VLASTIMIL ARGMAN
|
Neaktivní
od 05.10.2020
|
člen |
23.11.2016 |
Adresa: |
36018, 20675461, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tašovice, Slovanská, 128, Slovanská 128, Tašovice, 36018 Karlovy Vary |
|
Ing. MIROSLAV PILNÝ
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
předseda představenstva |
11.08.2015 |
Adresa: |
36017, 26254034, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Kryzánkova, 929, 2 |
|
Ing. MIROSLAV PILNÝ
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
předseda představenstva |
11.08.2015 |
Adresa: |
36017, 26254034, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Kryzánkova, 929, 2, Kryzánkova 929/2, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Ing. Miroslav Pilný
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
předseda představenstva |
17.10.2011 |
Adresa: |
36017, 26254034, Karlovy Vary, Kryzánkova, 929, 2 |
|
Ing. MIROSLAV PILNÝ
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
předseda představenstva |
17.10.2011 |
Adresa: |
36017, 26254034, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Kryzánkova, 929, 2, Kryzánkova 929/2, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Ing. Miroslav Pilný
|
Neaktivní
od 17.10.2011
|
člen představenstva |
13.09.2011 |
Adresa: |
36017, 26254034, Karlovy Vary, Kryzánkova, 929, 2 |
|
Ing. Pavel Štěrbák
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
člen představenstva |
13.09.2011 |
Adresa: |
15600, 22134212, Praha 5, Zbraslav, Elišky Přemyslovny, 398 |
|
Ing. MIROSLAV PILNÝ
|
Neaktivní
od 17.10.2011
|
člen představenstva |
13.09.2011 |
Adresa: |
36017, 26254034, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Kryzánkova, 929, 2, Kryzánkova 929/2, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
ing. PAVEL ŠTĚRBÁK
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
člen představenstva |
13.09.2011 |
Adresa: |
15600, 22134212, Praha, Zbraslav, Elišky Přemyslovny, 398, Elišky Přemyslovny 398, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
ing. Josef Matějo
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
místopředseda představenstva |
25.06.2009 |
Adresa: |
12722529, Říčany, Dobrovského, 563 |
|
Ing. JOSEF MATĚJO
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
místopředseda představenstva |
25.06.2009 |
Adresa: |
25101, 12722529, Praha-východ, Říčany, Říčany, Dobrovského, 563, 9, Dobrovského 563/9, 25101 Říčany |
|
Bc. Michal Bíman
|
Neaktivní
od 13.09.2011
|
předseda představenstva |
07.04.2009 |
Adresa: |
31200, 24579491, Plzeň, Dlouhá, 45 |
|
Mgr. Karel Loose
|
Neaktivní
od 13.09.2011
|
člen představenstva |
07.04.2009 |
Adresa: |
30100, 26055325, Plzeň, Na Roudné, 117 |
|
Bc. Michal Bíman
|
Neaktivní
od 13.09.2011
|
předseda představenstva |
07.04.2009 |
Adresa: |
31200, 24579491, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Dlouhá, 417, 45, Dlouhá 417/45, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Mgr. KAREL LOOSE
|
Neaktivní
od 13.09.2011
|
člen představenstva |
07.04.2009 |
Adresa: |
30100, 26055325, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, 1259, 117, Na Roudné 1259/117, Severní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Mgr. Lukáš Zscherp
|
Neaktivní
od 25.06.2009
|
člen představenstva |
16.03.2009 |
Adresa: |
33011, Třemošná, Záluží u Plzně, 146 |
|
Mgr. LUKÁŠ ZSCHERP
|
Neaktivní
od 25.06.2009
|
člen představenstva |
16.03.2009 |
Adresa: |
33011, 756512, Plzeň-sever, Třemošná, Záluží, Do Kytorek, 146, Do Kytorek 146, Záluží, 33011 Třemošná |
|
Mgr. Ing. Jiří Prošek
|
Neaktivní
od 16.03.2009
|
předseda představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
31200, 24582042, Plzeň, Pod Vrchem, 63 |
|
Mgr. Lukáš Hegner
|
Neaktivní
od 16.03.2009
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
31200, 24467553, Plzeň, Popelnicová, 52 |
|
Mgr. Bc. Tomáš Hodys
|
Neaktivní
od 16.03.2009
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
32600, 24518077, Plzeň, Náměstí Generála Píky, 2094/32 |
|
Mgr. Ing. Jiří Prošek
|
Neaktivní
od 16.03.2009
|
předseda představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
31200, 24582042, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Pod Vrchem, 868, 63, Pod Vrchem 868/63, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
Mgr. LUKÁŠ HEGNER
|
Neaktivní
od 16.03.2009
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
31200, 24467553, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Popelnicová, 1033, 52, Popelnicová 1033/52, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Mgr. Bc. TOMÁŠ HODYS
|
Neaktivní
od 16.03.2009
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
32600, 24518077, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, náměstí Generála Píky, 2094, 32, náměstí Generála Píky 2094/32, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|