MIROSLAVA ŠRÁMKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2019 |
Adresa: |
33561, 1048295, Plzeň-jih, Spálené Poříčí, Spálené Poříčí, Zámecká, 400 |
|
MIROSLAVA ŠRÁMKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2019 |
Adresa: |
33561, 1048295, Plzeň-jih, Spálené Poříčí, Spálené Poříčí, Zámecká, 400, Zámecká 400, 33561 Spálené Poříčí |
|
ROMAN ŠVUGER
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
07.11.2018 |
Adresa: |
33202, 1085514, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Smetanova, 932 |
|
ROMAN ŠVUGER
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
07.11.2018 |
Adresa: |
33202, 1085514, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Smetanova, 932, Smetanova 932, 33202 Starý Plzenec |
|
PATRIK DUDÁŠ
|
Neaktivní
od 07.11.2018
|
jednatel |
19.05.2018 |
Adresa: |
33012, 595179, Plzeň-sever, Horní Bříza, Horní Bříza, Třída 1. máje, 300 |
|
PATRIK DUDÁŠ
|
Neaktivní
od 07.11.2018
|
jednatel |
19.05.2018 |
Adresa: |
33012, 595179, Plzeň-sever, Horní Bříza, Horní Bříza, Třída 1. máje, 300, Třída 1. máje 300, 33012 Horní Bříza |
|
BOHUSLAV KARLÍK
|
Neaktivní
od 19.05.2018
|
Jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
12000, 21754489, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1525, 64 |
|
BOHUSLAV KARLÍK
|
Neaktivní
od 19.05.2018
|
Jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
12000, 21754489, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1525, 64, Mánesova 1525/64, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. PETR VESELSKÝ
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
Jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
67801, 15222055, Blansko, Blansko, nám. Svobody, 32, 3 |
|
Ing. PETR VESELSKÝ
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
Jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
67801, 15222055, Blansko, Blansko, Blansko, nám. Svobody, 32, 3, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko |
|
DANIEL MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
Jednatel |
08.04.2015 |
Adresa: |
15000, 22082522, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Kotevní, 779, 11 |
|
DANIEL MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
Jednatel |
08.04.2015 |
Adresa: |
15000, 22082522, Praha, Smíchov, Kotevní, 779, 11, Kotevní 779/11, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MILAN KODER
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
jednatel |
16.02.2015 |
Adresa: |
30100, 24479616, Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, 393, 9 |
|
MILAN KODER
|
Neaktivní
od 08.04.2015
|
jednatel |
16.02.2015 |
Adresa: |
30100, 24479616, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, 393, 9, Na Roudné 393/9, Severní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Jakub Mottl
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
jednatel |
30.04.2008 |
Adresa: |
32300, 24424994, Plzeň, Sokolovská, 1034/50 |
|
Jakub Mottl
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
jednatel |
30.04.2008 |
Adresa: |
32300, 24424994, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1034, 50, Sokolovská 1034/50, Bolevec, 32300 Plzeň |
|