ARINA DUBININA
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
36001, 11983833, Karlovy Vary, Sadov, Lesov, 103 |
|
ARINA DUBININA
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
36001, 11983833, Karlovy Vary, Sadov, Lesov, 103, Lesov 103, 36001 Sadov |
|
Mgr. MICHAELA ŠLECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
36001, 28176383, Karlovy Vary, Jenišov, Pod Rohem, U Obory, 57 |
|
Mgr. MICHAELA ŠLECHTOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
36001, 28176383, Karlovy Vary, Jenišov, Pod Rohem, U Obory, 57, U Obory 57, Pod Rohem, 36001 Jenišov |
|
Mgr. Michaela Šlechtová
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
jednatel |
13.06.2008 |
Adresa: |
36001, 20743998, Karlovy Vary, Moskevská, 1632/63 |
|
Arina Dubinina
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
13.06.2008 |
Adresa: |
36001, 11983833, Sadov, Lesov, 103 |
|
Alexander Finkelberg
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
13.06.2008 |
Adresa: |
Novosibirsk, ul. Deputatskaja 2/33, PSČ 630 099 |
|
Mgr. Michaela Šlechtová
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
jednatel |
13.06.2008 |
Adresa: |
36001, 20743998, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Moskevská, 1632, 63, Moskevská 1632/63, 36001 Karlovy Vary |
|
ARINA DUBININA
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
13.06.2008 |
Adresa: |
36001, 11983833, Karlovy Vary, Sadov, Lesov, 103, Lesov 103, 36001 Sadov |
|