PETRA MICHLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.04.2022 |
Adresa: |
36272, 11946229, Karlovy Vary, Kyselka, Nová Kyselka, 15 |
|
PETRA MICHLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.04.2022 |
Adresa: |
36272, 11946229, Karlovy Vary, Kyselka, Nová Kyselka, 15, Nová Kyselka 15, 36272 Kyselka |
|
JAN MICHLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.05.2015 |
Adresa: |
36233, 11918802, Hroznětín, Hroznětín, Odeřská, 260 |
|
JAN MICHLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.05.2015 |
Adresa: |
36233, 11918802, Karlovy Vary, Hroznětín, Hroznětín, Odeřská, 260, Odeřská 260, 36233 Hroznětín |
|
Radovan Merta
|
Neaktivní
od 03.11.2008
|
jednatel |
03.07.2008 |
Adresa: |
36017, 20709986, Karlovy Vary, Stará Role, Závodu míru, 683 |
|
Jan Michlík
|
Neaktivní
od 13.05.2015
|
jednatel |
03.07.2008 |
Adresa: |
36233, 11918802, Hroznětín, Odeřská, 260 |
|
Radovan Merta
|
Neaktivní
od 03.11.2008
|
jednatel |
03.07.2008 |
Adresa: |
36017, 20709986, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Závodu míru, 683, Závodu míru 683, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
JAN MICHLÍK
|
Neaktivní
od 13.05.2015
|
jednatel |
03.07.2008 |
Adresa: |
36233, 11918802, Karlovy Vary, Hroznětín, Hroznětín, Odeřská, 260, Odeřská 260, 36233 Hroznětín |
|