LADISLAV KARAS
|
Aktivní
|
jednatel |
06.12.2020 |
Adresa: |
34201, 21399905, Klatovy, Budětice, Budětice, 30 |
|
LADISLAV KARAS
|
Aktivní
|
jednatel |
06.12.2020 |
Adresa: |
34201, 21399905, Klatovy, Budětice, Budětice, 30, č.p. 30, 34201 Budětice |
|
Ing. MILOSLAV KOLÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2014 |
Adresa: |
34101, 2874423, Velký Bor, Velký Bor, 16 |
|
VÁCLAV MAKOVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2014 |
Adresa: |
34101, 26153688, Velký Bor, Velký Bor, 128 |
|
Ing. MILOSLAV KOLÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2014 |
Adresa: |
34101, 2874423, Klatovy, Velký Bor, Velký Bor, 16, č.p. 16, 34101 Velký Bor |
|
VÁCLAV MAKOVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2014 |
Adresa: |
34101, 26153688, Klatovy, Velký Bor, Velký Bor, 128, č.p. 128, 34101 Velký Bor |
|
LADISLAV KARAS
|
Neaktivní
od 06.12.2020
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
34201, 21399794, Budětice, Budětice, 19 |
|
LADISLAV KARAS
|
Neaktivní
od 06.12.2020
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
34201, 21399794, Klatovy, Budětice, Budětice, 19, č.p. 19, 34201 Budětice |
|
Ladislav Karas
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jednatel |
23.08.2008 |
Adresa: |
34201, 21399794, Budětice, 19 |
|
Ing. Miloslav Kolář
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
jednatel |
23.08.2008 |
Adresa: |
34101, 2874423, Velký Bor, 16 |
|
Václav Makovec
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
jednatel |
23.08.2008 |
Adresa: |
34101, 26153688, Velký Bor, 128 |
|
LADISLAV KARAS
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jednatel |
23.08.2008 |
Adresa: |
34201, 21399794, Klatovy, Budětice, Budětice, 19, č.p. 19, 34201 Budětice |
|
Ing. MILOSLAV KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
jednatel |
23.08.2008 |
Adresa: |
34101, 2874423, Klatovy, Velký Bor, Velký Bor, 16, č.p. 16, 34101 Velký Bor |
|
VÁCLAV MAKOVEC
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
jednatel |
23.08.2008 |
Adresa: |
34101, 26153688, Klatovy, Velký Bor, Velký Bor, 128, č.p. 128, 34101 Velký Bor |
|