ALEŠ VORÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2023 |
Adresa: |
33901, 84618264, Klatovy, Bezděkov, Bezděkov, 226, č.p. 226, 33901 Bezděkov |
|
DUŠAN VORÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2022 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
ALEŠ VORÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.06.2014 |
Adresa: |
33901, 21396655, Bezděkov, Bezděkov, 177 |
|
DUŠAN VORÁČEK
|
Neaktivní
od 12.06.2024
|
jednatel |
03.08.2022 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ALEŠ VORÁČEK
|
Neaktivní
od 13.12.2023
|
jednatel |
10.06.2014 |
Adresa: |
33901, 21396655, Klatovy, Bezděkov, Bezděkov, 177, č.p. 177, 33901 Bezděkov |
|
DUŠAN VORÁČEK
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
jednatel |
06.02.2014 |
Adresa: |
33901, 21397228, Bezděkov, Koryta, 48 |
|
DUŠAN VORÁČEK
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
jednatel |
06.02.2014 |
Adresa: |
33901, 21397228, Klatovy, Bezděkov, Koryta, 48, Koryta 48, 33901 Bezděkov |
|
Dušan Voráček
|
Neaktivní
od 06.02.2014
|
jednatel |
18.08.2008 |
Adresa: |
33901, Klatovy, Bezděkov, Koryta, 48 |
|
Dušan Voráček
|
Neaktivní
od 06.02.2014
|
jednatel |
18.08.2008 |
Adresa: |
33901, 21419213, Klatovy, Klatovy, Sobětice, 48, Sobětice 48, 33901 Klatovy |
|